BIDON DAURELLA BORJA
Informe ejecutivo de BIDON DAURELLA BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BIDON DAURELLA BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAUCOBE SL | Secretario | 23/03/2020 | |
DAUCOBE SL | Consejero | 23/03/2020 | |
DAUCOBE SL | Apoderado Solidario | 19/01/2018 | |
HUERTO DE LOS ARROYOS SL | Administrador Solidario | 22/12/2014 |
VINCULACIONES DE BIDON DAURELLA BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIDON DAURELLA BORJA
Empresa: DAUCOBE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bidon Daurella Blanca
- Bidon Daurella Borja
- Bidon Daurella Jorge
- Bidon Daurella Nicolas
Presidente
Secretario
- Bidon Daurella Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4852 , F 147, S 8, H SE 77800, I/A 12 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Empresa: DAUCOBE SL
Apoderado Solidario
- Bidon Daurella Blanca
- Bidon Daurella Borja
- Bidon Daurella Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4852 , F 145, S 8, H SE 77800, I/A 11 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
Empresa: HUERTO DE LOS ARROYOS SL
Administrador Solidario
- Bidon Daurella Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 67, S 8, H SE 93159, I/A 4 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-41
Información de BIDON DAURELLA BORJA
Mostramos los datos de BIDON DAURELLA BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIDON DAURELLA BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos