BIDEA RODRIGUEZ OSCAR IGNACIO
Informe ejecutivo de BIDEA RODRIGUEZ OSCAR IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BIDEA RODRIGUEZ OSCAR IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARINBI ASESORES SL | Administrador Unico | 21/03/2019 | |
CLASINOX 42 SL | Socio Unico | 07/05/2012 | |
CLASINOX 42 SL | Administrador Unico | 07/05/2012 |
VINCULACIONES DE BIDEA RODRIGUEZ OSCAR IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIDEA RODRIGUEZ OSCAR IGNACIO
Empresa: PASTELERIA KAI ALDE SA
Apoderado
- Bidea Rodriguez Oscar Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 159, S 8, H BI 3280,A , I/ 15 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-48
Empresa: BIZKAIPAN SL
Administrador Unico
- Bidea Rodriguez Oscar Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4983 , F 146, S 8, H BI 53201, I/A 4 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-48
Empresa: GOZOTEGIA KAKU SL
Administrador Unico
- Bidea Rodriguez Oscar Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5263 , F 131, S 8, H BI 59696, I/A 4 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-48
Empresa: EL HORNO DE SARA SL
Administrador Unico
- Bidea Rodriguez Oscar Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4369 , F 181, S 8, H BI 38443, I/A 4 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-48
Empresa: ARINBI ASESORES SL
Administrador Unico
- Bidea Rodriguez Oscar Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 213, S 8, H BI 73185, I/A 1 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-48
Empresa: EL HORNO DE SARA SL
Administrador Unico
- Bidea Rodriguez Oscar Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4369 , F 181, S 8, H BI 38443, I/A 3 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-48
Empresa: MUNGIA VALORES FINANCIEROS SL
Administrador Unico
- Bidea Rodriguez Oscar Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5162 , F 209, S 8, H BI 57303, I/A 6 (26/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-48
Empresa: BIZKAIPAN SL
Administrador Unico
- Bidea Rodriguez Oscar Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4983 , F 146, S 8, H BI 53201, I/A 3 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48
Empresa: BENALUS REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Bidea Rodriguez Oscar Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4175, L 3085, F 31, S 8, H MA 87776, I/A 6 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-29
Empresa: BENALUS REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Bidea Rodriguez Oscar Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4175, L 3085, F 31, S 8, H MA 87776, I/A 4 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-29
VER MAS ACTOS
Información de BIDEA RODRIGUEZ OSCAR IGNACIO
Mostramos los datos de BIDEA RODRIGUEZ OSCAR IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIDEA RODRIGUEZ OSCAR IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos