BIDDANDA MANDANA TRISHUL GANAPATHY
Informe ejecutivo de BIDDANDA MANDANA TRISHUL GANAPATHY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BIDDANDA MANDANA TRISHUL GANAPATHY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOLCAFE IBERIA SA | Apoderado Solidario | 27/05/2022 |
VINCULACIONES DE BIDDANDA MANDANA TRISHUL GANAPATHY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIDDANDA MANDANA TRISHUL GANAPATHY
Empresa: VOLCAFE IBERIA SA
Apoderado
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
- Conde Braña Maria Jose
- Gimeno Ara Francisco
- Mescia Manuela
- Streule Emil
- Wenger Weber Melvin
- Wieser Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41832 , F 134, S 8, H M 525910, I/A 22 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Empresa: VOLCAFE IBERIA SA
Consejero
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
- Mescia Manuela
- Wenger Weber Melvin
Presidente
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41832 , F 134, S 8, H M 525910, I/A 22 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Empresa: VOLCAFE IBERIA SA
Apoderado Solidario
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
- Bros Domper Hector
- Gallego Cuesta Maria De Guayente
- Lang Yuangong
- Lasala Sobradiel Diego
- Mejias Rodriguez Roman
- Mescia Manuela
- Moore Jade Louise
- Murnane Phillip Anthony
- Parness Paul
- Pastor Giribet Arnau
- Smith Jeremy David
- Utges Menes Victor
- Velazquez Ojeda Carmen
- Vivas Treviño Javier
- Wenger Weber Melvin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41832 , F 131, S 8, H M 525910, I/A 18 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: VOLCAFE IBERIA SA
Apoderado
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
- Conde Braña Maria Jose
- Gimeno Ara Francisco
- Mescia Manuela
- Streule Emil
- Wenger Weber Melvin
- Wieser Fabian
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41832 , F 130, S 8, H M 525910, I/A 17 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Empresa: VOLCAFE IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
- Conde Braña Maria Jose
- Conde Braña Maria Jose
- Conde Braña Maria Jose
- Gimeno Ara Francisco
- Gimeno Ara Francisco
- Gimeno Ara Francisco
- Mescia Manuela
- Mescia Manuela
- Seaton Matthew
- Seaton Matthew
- Streule Emil
- Wieser Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41832 , F 130, S 8, H M 525910, I/A 17 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Empresa: VOLCAFE IBERIA SA
Consejero
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
Presidente
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 221, S 8, H M 525910, I/A 12 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: VOLCAFE IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
- Conde Braña Maria Jose
- Conde Braña Maria Jose
- Conde Braña Maria Jose
- Duclos Benjumea Jose Carlos
- Gimeno Ara Francisco
- Gimeno Ara Francisco
- Gimeno Ara Francisco
- Mescia Manuela
- Mescia Manuela
- Seaton Matthew
- Seaton Matthew
- Streule Emil
- Wieser Fabian
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 221, S 8, H M 525910, I/A 12 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: VOLCAFE IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
- Conde Braña Maria Jose
- Duclos Benjumea Jose Carlos
- Gimeno Ara Francisco
- Martinez Milan Juan Enrique
- Moser Peter
- Streule Emil
- Wieser Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 221, S 8, H M 525910, I/A 12 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: VOLCAFE IBERIA SA
Apoderado
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
Consejero
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
Presidente
- Biddanda Mandana Trishul Ganapathy
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 220, S 8, H M 525910, I/A 11 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Información de BIDDANDA MANDANA TRISHUL GANAPATHY
Mostramos los datos de BIDDANDA MANDANA TRISHUL GANAPATHY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIDDANDA MANDANA TRISHUL GANAPATHY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos