BIANCHINI MARTINS MARCELO LUIS
Informe ejecutivo de BIANCHINI MARTINS MARCELO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 27
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BIANCHINI MARTINS MARCELO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPACHE ARGENTINA SL | Apoderado | 21/12/2023 | |
BAROMA-2003 SA | Apoderado | 27/11/2023 | |
KIVIT HOLANDA SL | Apoderado | 13/11/2023 | |
ANGLO HOLANDESA DE GRANOS SA | Apoderado | 13/11/2023 | |
GACELA AFRICA SL | Apoderado | 13/11/2023 | |
IGUANA ECUADOR SL | Apoderado | 10/11/2023 | |
BAROMA-2003 SA | Presidente | 22/05/2023 | |
ANGLO HOLANDESA DE GRANOS SA | Presidente | 22/05/2023 | |
KIVIT HOLANDA SL | Presidente | 22/05/2023 | |
MAPACHE ARGENTINA SL | Presidente | 22/05/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BIANCHINI MARTINS MARCELO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIANCHINI MARTINS MARCELO LUIS
Empresa: MAPACHE ARGENTINA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33329 , F 144, S 8, H M 484750, I/A 26 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: BAROMA-2003 SA
Apoderado
- Bianchini Martins Marcelo Luis
- Boullaud Anthony
- Gaudin Enmanuel Julien
- Grima Palsdottir Thorunn
- Licciardi Carlo
- Rezende Vladimir Ruberti
- Sharma Vivek
- Song Xuanyi
- Zhao Feng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18589 , F 224, S 8, H M 323269, I/A 30 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: GACELA AFRICA SL
Apoderado
- Bianchini Martins Marcelo Luis
- Boullaud Anthony
- Gaudin Enmanuel Julien
- Grima Palsdottir Thorunn
- Licciardi Carlo
- Rezende Vladimir Ruberti
- Sharma Vivek
- Song Xuanyi
- Zhao Feng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 188, S 8, H M 484749, I/A 25 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: KIVIT HOLANDA SL
Apoderado
- Bianchini Martins Marcelo Luis
- Boullaud Anthony
- Gaudin Enmanuel Julien
- Grima Palsdottir Thorunn
- Licciardi Carlo
- Rezende Vladimir Ruberti
- Sharma Vivek
- Song Xuanyi
- Zhao Feng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32972 , F 224, S 8, H M 482405, I/A 26 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: ANGLO HOLANDESA DE GRANOS SA
Apoderado
- Bianchini Martins Marcelo Luis
- Boullaud Anthony
- Gaudin Enmanuel Julien
- Grima Palsdottir Thorunn
- Licciardi Carlo
- Rezende Vladimir Ruberti
- Sharma Vivek
- Song Xuanyi
- Zhao Feng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35573 , F 221, S 8, H M 80443, I/A 49 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: IGUANA ECUADOR SL
Apoderado
- Bianchini Martins Marcelo Luis
- Boullaud Anthony
- Gaudin Enmanuel Julien
- Grima Palsdottir Thorunn
- Licciardi Carlo
- Rezende Vladimir Ruberti
- Sharma Vivek
- Song Xuanyi
- Zhao Feng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35199 , F 182, S 8, H M 484748, I/A 25 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Empresa: MAPACHE ARGENTINA SL
Consejero Delegado
- Bianchini Martins Marcelo Luis
Consejero
- Bianchini Martins Marcelo Luis
Presidente
- Bianchini Martins Marcelo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33329 , F 142, S 8, H M 484750, I/A 24 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: GACELA AFRICA SL
Consejero Delegado
- Bianchini Martins Marcelo Luis
Consejero
- Bianchini Martins Marcelo Luis
Presidente
- Bianchini Martins Marcelo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 187, S 8, H M 484749, I/A 24 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: IGUANA ECUADOR SL
Consejero Delegado
- Bianchini Martins Marcelo Luis
Consejero
- Bianchini Martins Marcelo Luis
Presidente
- Bianchini Martins Marcelo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35199 , F 182, S 8, H M 484748, I/A 24 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: KIVIT HOLANDA SL
Consejero Delegado
- Bianchini Martins Marcelo Luis
Consejero
- Bianchini Martins Marcelo Luis
Presidente
- Bianchini Martins Marcelo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32972 , F 223, S 8, H M 482405, I/A 25 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
VER MAS ACTOS
Información de BIANCHINI MARTINS MARCELO LUIS
Mostramos los datos de BIANCHINI MARTINS MARCELO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIANCHINI MARTINS MARCELO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos