BHALCHANDRA DAVE RAJ
Informe ejecutivo de BHALCHANDRA DAVE RAJ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BHALCHANDRA DAVE RAJ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWELL SPAIN SL | Administrador Solidario | 16/04/2018 |
VINCULACIONES DE BHALCHANDRA DAVE RAJ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BHALCHANDRA DAVE RAJ
Empresa: JARDEN ACQUISITION ETVE SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Bhalchandra Dave Raj
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 82, S 8, H VI 11168, I/A 37 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-01
Empresa: JARDEN ACQUISITION ETVE SL
Secretario No Consejero
- Bhalchandra Dave Raj
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 80, S 8, H VI 11168, I/A 34 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-01
Empresa: OSTER ELECTRODOMESTICOS IBERICA SL
Administrador Unico
- Bhalchandra Dave Raj
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25284 , F 224, S 8, H M 455236, I/A 28 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Empresa: NEWELL SPAIN SL
Administrador Solidario
- Bhalchandra Dave Raj
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29308 , F 85, S 8, H M 527556, I/A 16 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Información de BHALCHANDRA DAVE RAJ
Mostramos los datos de BHALCHANDRA DAVE RAJ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BHALCHANDRA DAVE RAJ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos