BEVIA BARRIENTOS MARCO JOSE
Informe ejecutivo de BEVIA BARRIENTOS MARCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BEVIA BARRIENTOS MARCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FENZA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SL | Administrador Unico | 02/03/2020 | 21/09/2021 |
FENZA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SL | Socio Unico | 02/03/2020 | 21/09/2021 |
ETECSA CAPITAL SL | Socio Unico | 03/03/2020 | 09/11/2020 |
ETECSA CAPITAL SL | Administrador Unico | 03/03/2020 | 09/11/2020 |
PAU CORPORACION FINANCIERA SL | Socio Unico | 13/12/2016 | 17/09/2020 |
PAU CORPORACION FINANCIERA SL | Administrador Unico | 13/12/2016 | 17/09/2020 |
CONFECCIONES TORRES TASENDE SL | Socio Unico | 21/05/2020 | 09/07/2020 |
CONFECCIONES TORRES TASENDE SL | Administrador Unico | 21/05/2020 | 09/07/2020 |
ELECTROFRIO BENACANTIL SL | Socio Unico | 25/05/2020 | 12/06/2020 |
ELECTROFRIO BENACANTIL SL | Administrador Unico | 25/05/2020 | 12/06/2020 |
VINCULACIONES DE BEVIA BARRIENTOS MARCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEVIA BARRIENTOS MARCO JOSE
Empresa: FENZA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Bevia Barrientos Marco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 76, S 8, H A 164521, I/A 3 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-03
Empresa: ETECSA CAPITAL SL
Administrador Unico
- Bevia Barrientos Marco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 133, S 8, H A 111635, I/A 7 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-03
Empresa: PAU CORPORACION FINANCIERA SL
Administrador Unico
- Bevia Barrientos Marco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3081 , F 64, S 8, H A 100631, I/A 5 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-03
Empresa: CONFECCIONES TORRES TASENDE SL
Administrador Unico
- Bevia Barrientos Marco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 61, S 8, H C 21204, I/A 6 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-15
Empresa: ELECTROFRIO BENACANTIL SL
Administrador Unico
- Bevia Barrientos Marco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 103, S 8, H A 136943, I/A 3 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-03
Empresa: ELECTROFRIO BENACANTIL SL
Administrador Unico
- Bevia Barrientos Marco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 103, S 8, H A 136943, I/A 2 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-03
Empresa: ELECTROFRIO BENACANTIL SL
Nuevo Socio Único
- Bevia Barrientos Marco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 103, S 8, H A 136943, I/A 2 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-03
Empresa: CONFECCIONES TORRES TASENDE SL
Administrador Unico
- Bevia Barrientos Marco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 61, S 8, H C 21204, I/A 5 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-15
Empresa: CONFECCIONES TORRES TASENDE SL
Nuevo Socio Único
- Bevia Barrientos Marco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 61, S 8, H C 21204, I/A 5 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-15
Empresa: ETECSA CAPITAL SL
Administrador Unico
- Bevia Barrientos Marco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 132, S 8, H A 111635, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-03
VER MAS ACTOS
Información de BEVIA BARRIENTOS MARCO JOSE
Mostramos los datos de BEVIA BARRIENTOS MARCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEVIA BARRIENTOS MARCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos