BETTUZZI PEDRE MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de BETTUZZI PEDRE MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BETTUZZI PEDRE MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL | Apoderado | 05/03/2014 | |
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL | Apoderado | 02/04/2012 | 05/03/2014 |
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL | Apoderado | 29/07/2010 | 05/03/2014 |
VEIK TRADERS SL | Administrador Unico | 10/07/2012 | |
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL | Consejero | 11/11/2009 | 17/05/2012 |
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL | Consejero Delegado | 04/10/2011 | 17/05/2012 |
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL | Presidente | 11/11/2009 | 04/10/2011 |
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL | Secretario | 11/11/2009 |
VINCULACIONES DE BETTUZZI PEDRE MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BETTUZZI PEDRE MARIA DEL CARMEN
Empresa: SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL
Apoderado
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31656 , F 94, S 8, H M 383312, I/A 84 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
Empresa: SDE 1989 ESTUDIOS E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23119 , F 41, S 8, H M 414338, I/A 6 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Empresa: SADEVEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
Consejero Delegado
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
Consejero
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26981 , F 206, S 8, H M 383312, I/A 40 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Empresa: SADEVEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
Apoderado
- Agelvis Rios Antonio- Maria
- Bagarella Gleim Valentin
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
- Cabo Rodrigues Jose
- Morales Cambera Nelly Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26981 , F 192, S 8, H M 383312, I/A 28 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-28
Empresa: SADEVEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
Consejero Delegado
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26981 , F 189, S 8, H M 383312, I/A 22 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Empresa: SADEVEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26981 , F 189, S 8, H M 383312, I/A 22 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Empresa: SADEVEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
Apoderado
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
- Cabo Rodrigues Jose
- Gleim Valentin Jose Bagarella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21543 , F 224, S 8, H M 383312, I/A 14 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-28
Empresa: SADE EUROPE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
- Cabo Rodrigues Jose
- Fabregas Arias Eduardo
Presidente
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21543 , F 221, S 8, H M 383312, I/A 7 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28
Empresa: SADE EUROPE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bagarella Valentin Jose
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
- Olmos Sere Beatriz
Presidente
Secretario
- Bettuzzi Pedre Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21543 , F 221, S 8, H M 383312, I/A 7 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28
Información de BETTUZZI PEDRE MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de BETTUZZI PEDRE MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BETTUZZI PEDRE MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos