BETHENCOURT CAVESTANY JOAQUIN
Informe ejecutivo de BETHENCOURT CAVESTANY JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BETHENCOURT CAVESTANY JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DHL PARCEL ARABA SPAIN SL | Apoderado | 06/05/2013 | |
DHL PARCEL ARABA SPAIN SL | Apoderado | 01/02/2011 | 01/02/2011 |
DHL PARCEL ARABA SPAIN SL | Apoderado | 23/07/2010 | 01/02/2011 |
DHL PARCEL ARABA SPAIN SL | Apoderado | 13/01/2010 | 23/07/2010 |
VINCULACIONES DE BETHENCOURT CAVESTANY JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BETHENCOURT CAVESTANY JOAQUIN
Empresa: DHL EXPRESS ARABA SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Bachiller Gutierrez Angel
- Barrientos Galan Amaya
- Bethencourt Cavestany Joaquin
- Castillejo Gomez Arantzazu
- Corcuera Diaz Felipe
- Esnal Iriarte Erkuden
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Heras Romero Luis Angel
- Juanes Suarez Antonio
- Lopez Aranda Fernando
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pierre Piwko Claude
- Roger Mouze Nicolas Marc
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Diaz Ignacio
- Velasco Mozas Alfredo
- Villar Landeta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 147, S 8, H VI 2521, I/A 60 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-01
Empresa: DHL EXPRESS ARABA SPAIN SL
Apoderado
- Bachiller Gutierrez Angel
- Barrientos Galan Amaya
- Bethencourt Cavestany Joaquin
- Castillejo Gomez Arantzazu
- Corcuera Diaz Felipe
- Esnal Iriarte Erkuden
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Heras Romero Luis Angel
- Juanes Suarez Antonio
- Lopez Aranda Fernando
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pierre Piwko Claude
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Diaz Ignacio
- Velasco Mozas Alfredo
- Villar Landeta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 146, S 8, H VI 2521, I/A 57 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-01
Empresa: DHL EXPRESS ARABA SPAIN SL
Apoderado
- Bachiller Gutierrez Angel
- Barrientos Galan Amaya
- Bethencourt Cavestany Joaquin
- Castillejo Gomez Arantzazu
- Corcuera Diaz Felipe
- Esnal Iriarte Erkuden
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Heras Romero Luis Angel
- Juanes Suarez Antonio
- Lopez Aranda Fernando
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pierre Piwko Claude
- Roger Mouze Nicolas Marc
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Diaz Ignacio
- Velasco Mozas Alfredo
- Villar Landeta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 142, S 8, H VI 2521, I/A 56 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-01
Empresa: DHL EXPRESS ARABA SPAIN SL
Apoderado
- Bachiller Gutierrez Angel
- Barrientos Galan Amaya
- Bethencourt Cavestany Joaquin
- Castillejo Gomez Arantzazu
- Corcuera Diaz Felipe
- Esnal Iriarte Erkuden
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Heras Romero Luis Angel
- Juanes Suarez Antonio
- Lopez Aranda Fernando
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pierre Piwko Claude
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Diaz Ignacio
- Velasco Mozas Alfredo
- Villar Landeta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298 , F 68, S 8, H VI 2521, I/A 55 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-01
Empresa: DHL EXPRESS ARABA SPAIN SL
Apoderado
- Bachiller Gutierrez Angel
- Barrientos Galan Amaya
- Bethencourt Cavestany Joaquin
- Castillejo Gomez Arantzazu
- Corcuera Diaz Felipe
- Esnal Iriarte Erkuden
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Galdos Zubia Jose Nicolas
- Heras Romero Luis Angel
- Juanes Suarez Antonio
- Lopez Aranda Fernando
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pierre Piwko Claude
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Diaz Ignacio
- Velasco Mozas Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298 , F 68, S 8, H VI 2521, I/A 54 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-01
Empresa: DHL EXPRESS ARABA SPAIN SL
Apoderado
- Bachiller Gutierrez Angel
- Barrientos Galan Amaya
- Bethencourt Cavestany Joaquin
- Castillejo Gomez Arantzazu
- Corcuera Diaz Felipe
- Esnal Iriarte Erkuden
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Galdos Zubia Jose Nicolas
- Heras Romero Luis Angel
- Juanes Suarez Antonio
- Lopez Aranda Fernando
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pierre Piwko Claude
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Diaz Ignacio
- Velasco Mozas Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298 , F 66, S 8, H VI 2521, I/A 53 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-01
Empresa: DHL EXPRESS ARABA SPAIN SL
Apoderado
- Bachiller Gutierrez Angel
- Barrientos Galan Amaya
- Bethencourt Cavestany Joaquin
- Corcuera Diaz Felipe
- Esnal Iriarte Erkuden
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Galdos Zubia Jose Nicolas
- Heras Romero Luis Angel
- Juanes Suarez Antonio
- Lopez Aranda Fernando
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pierre Piwko Claude
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Diaz Ignacio
- Sesma Aizpurua Manuel Emilio
- Velasco Mozas Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298 , F 66, S 8, H VI 2521, I/A 52 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-01
Información de BETHENCOURT CAVESTANY JOAQUIN
Mostramos los datos de BETHENCOURT CAVESTANY JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BETHENCOURT CAVESTANY JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos