BETANCOR LEON MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BETANCOR LEON MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BETANCOR LEON MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET SA DEPORTIVA | Apoderado Solidario | 27/11/2017 | |
CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET SA DEPORTIVA | Apoderado Mancomunado | 27/11/2017 | |
CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET SA DEPORTIVA | Presidente | 26/10/2015 | 27/11/2017 |
CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET SA DEPORTIVA | Consejero | 26/10/2015 | 27/11/2017 |
CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET SA DEPORTIVA | Apoderado Solidario | 09/01/2017 | 27/11/2017 |
CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET SA DEPORTIVA | Apoderado Mancomunado | 09/01/2017 | 27/11/2017 |
CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET SA DEPORTIVA | Apoderado Solidario | 26/10/2015 | 09/01/2017 |
CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET SA DEPORTIVA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/10/2015 | 09/01/2017 |
CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET SA DEPORTIVA | Apoderado Mancomunado | 26/10/2015 | 09/01/2017 |
BL LUNA ANDREU SL | Administrador Unico | 03/12/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BETANCOR LEON MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BETANCOR LEON MIGUEL ANGEL
Apoderado Mancomunado
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 162, S 8, H GC 3603, I/A 24 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-35
Consejero
- Betancor Leon Miguel Angel
Presidente
- Betancor Leon Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 162, S 8, H GC 3603, I/A 24 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-35
Apoderado Mancomunado
- Armas Guillen Oliverio
- Armas Guillen Oliverio
- Armas Guillen Oliverio
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
- Guedes Arencibia Jose Alberto
- Guedes Arencibia Jose Alberto
- Marrero Prats Juan Ramon
- Marrero Prats Juan Ramon
Apoderado Solidario
- Armas Guillen Oliverio
- Armas Guillen Oliverio
- Armas Guillen Oliverio
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
- Guedes Arencibia Jose Alberto
- Guedes Arencibia Jose Alberto
- Guedes Arencibia Jose Alberto
- Marrero Prats Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 12, S 8, H GC 3603, I/A 23 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armas Guillen Oliverio
- Betancor Leon Miguel Angel
Apoderado Mancomunado
- Armas Guillen Oliverio
- Armas Guillen Oliverio
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
- Miranda Ageitos Alberto
- Miranda Ageitos Alberto
Apoderado Solidario
- Armas Guillen Oliverio
- Armas Guillen Oliverio
- Armas Guillen Oliverio
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
- Marrero Prats Juan Ramon
- Miranda Ageitos Alberto
- Miranda Ageitos Alberto
- Miranda Ageitos Alberto
- Miranda Ageitos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 12, S 8, H GC 3603, I/A 23 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-35
Empresa: BL LUNA ANDREU SL
Liquidador
- Betancor Leon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816 , F 167, S 8, H GC 37391, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-35
Empresa: BL LUNA ANDREU SL
Administrador Unico
- Betancor Leon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816 , F 167, S 8, H GC 37391, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armas Guillen Oliverio
- Betancor Leon Miguel Angel
Apoderado Mancomunado
- Armas Guillen Oliverio
- Armas Guillen Oliverio
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Armas Guillen Oliverio
- Armas Guillen Oliverio
- Armas Guillen Oliverio
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
- Betancor Leon Miguel Angel
Consejero
Presidente
- Betancor Leon Miguel Angel
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 11, S 8, H GC 3603, I/A 22 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-35
Información de BETANCOR LEON MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BETANCOR LEON MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BETANCOR LEON MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos