BESORA PEREZ AMELIA
Informe ejecutivo de BESORA PEREZ AMELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BESORA PEREZ AMELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS SA | Apoderado Solidario | 26/08/2014 | 04/11/2022 |
COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS SA | Apoderado | 13/03/2009 | 04/11/2022 |
COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS SA | Apoderado | 04/11/2022 | |
COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA SL | Apoderado | 13/03/2009 | 04/10/2022 |
COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA SL | Apoderado | 08/09/2014 | 04/10/2022 |
COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA SL | Apoderado | 04/10/2022 | |
COLABORACION TRIBUTARIA SL | Apoderado | 27/08/2014 | 27/09/2022 |
COLABORACION TRIBUTARIA SL | Apoderado | 27/09/2022 | |
COLABORACION TRIBUTARIA MADRID SL | Apoderado | 28/08/2014 | 19/09/2022 |
CONFIDENTIAL. SERVEIS I GESTIO SL | Administrador Unico | 28/04/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BESORA PEREZ AMELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BESORA PEREZ AMELIA
Apoderado Solidario
- Alvarez Rinaldi Rodrigo
- Besora Perez Amelia
- Budia Saldañas Rafael
- Castaño Gimeno Maria Amparo
- Darijo Lacruz Zoraida
- Dovale Lopez Maria Concepcion
- Garcia Molins Rosa Maria
- Gonzalez Rodriguez Inmaculada
- Mora Cuadrado Juan Jose
- Otazua Oleaga Alazne
- Perez Garcia Susana Cristina
- Rincon Jimenez Manuel
- Vega Oses Elena
Apoderado
- Besora Perez Amelia
- Besora Perez Amelia
- Lipiani Alarnes Raul
- Martinez Ribera Graciela
- Moreno Lorao Javier
- Pascual Llorens Maria Isabel
- Quintana Santiago Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7219 , F 193, S 8, H SE116603, I/A 21 (04/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
Empresa: COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Rinaldi Rodrigo
- Besora Perez Amelia
- Besora Perez Amelia
- Besora Perez Amelia
- Dovale Lopez Concepcion
- Ferrer Aquiles Maria- Vicenta
- Mora Cuadrado Juan Jose
- Morente Serrano Gemma
- Pascual Llorens Maria Isabel
- Rincon Jimenez Manuel
- Ruiz Rico Ruiz Moron Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5935 , F 131, S 8, H SE 99639, I/A 24 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-41
Empresa: COLABORACION TRIBUTARIA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Rinaldi Rodrigo
- Besora Perez Amelia
- Besora Perez Amelia
- Ruiz Rico Ruiz Moron Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 41, S 8, H GC 32004, I/A 30 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-35
Empresa: COLABORACION TRIBUTARIA MADRID SL
Apoderado
- Besora Perez Amelia
- Dovale Lopez Concepcion
- Mora Cuadrado Juan Jose
- Moreno Lorao Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32519 , F 128, S 8, H M 585320, I/A 16 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-28
Empresa: COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA SL
Apoderado
- Besora Perez Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5783 , F 109, S 8, H SE 99639, I/A 6 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-41
Empresa: COLABORACION TRIBUTARIA SL
Apoderado
- Besora Perez Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3283 , F 124, S 8, H TF 47737, I/A 18 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-38
Empresa: COLABORACION TRIBUTARIA MADRID SL
Apoderado
- Besora Perez Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32519 , F 123, S 8, H M 585320, I/A 3 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
Apoderado Solidario
- Besora Perez Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44354 , F 162, S 8, H B 278056, I/A 78 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-08
Empresa: CONFIDENTIAL. SERVEIS I GESTIO SL
Liquidador
- Besora Perez Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 114, S 8, H T 28535, I/A 2 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-43
Empresa: CONFIDENTIAL. SERVEIS I GESTIO SL
Administrador Unico
- Besora Perez Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 114, S 8, H T 28535, I/A 2 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-43
VER MAS ACTOS
Información de BESORA PEREZ AMELIA
Mostramos los datos de BESORA PEREZ AMELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BESORA PEREZ AMELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos