BESOLI VICENTE IVAN
Informe ejecutivo de BESOLI VICENTE IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BESOLI VICENTE IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INYECTOMETAL SA | Administrador Solidario | 22/04/2016 | |
MECANIZADOS JULNAR SL | Administrador Solidario | 30/03/2016 | |
BESVIC SL | Administrador Solidario | 30/03/2016 |
VINCULACIONES DE BESOLI VICENTE IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BESOLI VICENTE IVAN
Empresa: INYECTOMETAL SA
Administrador Solidario
- Besoli Vicente Carlos
- Besoli Vicente Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744, L 1305, F 136, S 8, H CS 40478, I/A 4 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-12
Empresa: INYECTOMETAL SA
Administrador Solidario
- Besoli Vicente Carlos
- Besoli Vicente Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 167, S 8, H T 7340, I/A 21 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-43
Empresa: BESVIC SL
Administrador Solidario
- Besoli Vicente Carlos
- Besoli Vicente Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 119, S 8, H T 38956, I/A 3 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-43
Empresa: MECANIZADOS JULNAR SL
Administrador Solidario
- Besoli Vicente Carlos
- Besoli Vicente Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2904 , F 31, S 8, H T 48896, I/A 2 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-43
Empresa: MECANIZADOS JULNAR SL
Administrador Unico
- Besoli Vicente Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2904 , F 31, S 8, H T 48896, I/A 2 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-43
Empresa: MECANIZADOS JULNAR SL
Administrador Unico
- Besoli Vicente Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2904 , F 29, S 8, H T 48896, I/A 1 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-43
Empresa: VIPOL VIGILANCIA EXTERNA 2011 AIE
Liquidador Mancomunado
- Albacar Piqueres Jose Eduardo
- Besoli Vicente Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 174, S 8, H T 43150, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-43
Empresa: VIPOL VIGILANCIA EXTERNA 2011 AIE
Administrador Mancomunado
- Albacar Piqueres Jose Eduardo
- Besoli Vicente Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 174, S 8, H T 43150, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-43
Empresa: VIPOL VIGILANCIA EXTERNA 2011 AIE
Administrador Mancomunado
- Albacar Piqueres Jose Eduardo
- Besoli Vicente Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 172, S 8, H T 43150, I/A 1 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-43
Información de BESOLI VICENTE IVAN
Mostramos los datos de BESOLI VICENTE IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BESOLI VICENTE IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos