BESO DELGADO JAVIER
Informe ejecutivo de BESO DELGADO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BESO DELGADO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEGROSOBREAZUL SLP | Administrador Unico | 04/04/2024 | |
REFORMAS REFORMITE SL | Administrador Solidario | 21/12/2018 | |
NEGROSOBREAZUL SLP | Soc.Prof. | 15/11/2016 | |
NEGROSOBREAZUL SL | Administrador Mancomunado | 13/06/2014 |
VINCULACIONES DE BESO DELGADO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BESO DELGADO JAVIER
Empresa: NEGROSOBREAZUL SLP
Administrador Unico
- Beso Delgado Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9810, L 7092, F 174, S 8, H V 160081, I/A 6 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-46
Empresa: NEGROSOBREAZUL SLP
Administrador Solidario
- Beso Delgado Javier
- Planelles Laguia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9810, L 7092, F 174, S 8, H V 160081, I/A 6 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-46
Empresa: NEGROSOBREAZUL SLP
Administrador Solidario
- Beso Delgado Javier
- Planelles Laguia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9810, L 7092, F 173, S 8, H V 160081, I/A 5 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-46
Empresa: NEGROSOBREAZUL SLP
Administrador Mancomunado
- Alvarez Rubio Luis
- Beso Delgado Javier
- Planelles Laguia Jose
- Zarzoso Fuertes David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9810, L 7092, F 173, S 8, H V 160081, I/A 5 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-46
Empresa: REFORMAS REFORMITE SL
Administrador Solidario
- Beso Delgado Javier
- Planelles Laguia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10196, L 7478, F 209, S 8, H V 173293, I/A 2 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-46
Empresa: REFORMAS REFORMITE SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Rubio Luis
- Beso Delgado Javier
- Planelles Laguia Jose
- Zarzoso Fuertes David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10196, L 7478, F 209, S 8, H V 173293, I/A 2 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-46
Empresa: NEGROSOBREAZUL SLP
Administrador Mancomunado
- Alvarez Rubio Luis
- Beso Delgado Javier
- Planelles Laguia Jose
- Zarzoso Fuertes David
Soc.Prof.
- Alvarez Rubio Luis
- Beso Delgado Javier
- Planelles Laguia Jose
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9810, L 7092, F 171, S 8, H V 160081, I/A 3 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-46
Empresa: NEGROSOBREAZUL SLP
Administrador Mancomunado
- Alvarez Rubio Luis
- Beso Delgado Javier
- Planelles Laguia Jose
- Zarzoso Fuertes David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9810, L 7092, F 171, S 8, H V 160081, I/A 3 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-46
Empresa: REFORMAS REFORMITE SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Rubio Luis
- Beso Delgado Javier
- Planelles Laguia Jose
- Zarzoso Fuertes David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10196, L 7478, F 207, S 8, H V 173293, I/A 1 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-46
Empresa: NEGROSOBREAZUL SL
Administrador Mancomunado
- Beso Delgado Javier
- Planelles Laguia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9810, L 7092, F 170, S 8, H V 160081, I/A 1 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-46
Información de BESO DELGADO JAVIER
Mostramos los datos de BESO DELGADO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BESO DELGADO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos