BESIKI KAPANADZE
Informe ejecutivo de BESIKI KAPANADZE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BESIKI KAPANADZE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TABICAPA SL | Administrador Unico | 07/08/2024 | |
TEA-BESIKI HOME SL | Administrador Unico | 20/06/2022 | |
AGORA-LAGO SL | Administrador Unico | 30/03/2021 | |
KAPAPLACO SL | Administrador Unico | 27/11/2017 |
VINCULACIONES DE BESIKI KAPANADZE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BESIKI KAPANADZE
Empresa: TABICAPA SL
Administrador Unico
- Besiki Kapanadze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620077, I/A 1 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-08
Empresa: TEA-BESIKI HOME SL
Administrador Unico
- Besiki Kapanadze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48361 , F 85, S 8, H B 581425, I/A 1 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Empresa: AGORA-LAGO SL
Administrador Unico
- Besiki Kapanadze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47739 , F 150, S 8, H B 560975, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-08
Empresa: KAPAPLACO SL
Administrador Unico
- Besiki Kapanadze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46167 , F 54, S 8, H B 511645, I/A 1 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Información de BESIKI KAPANADZE
Mostramos los datos de BESIKI KAPANADZE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BESIKI KAPANADZE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos