BES BARRERAS VALENTIN
Informe ejecutivo de BES BARRERAS VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BES BARRERAS VALENTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER SA | Apoderado Mancomunado | 05/12/2011 | |
INTERMOBILIARIA SA | Apoderado | 12/05/2010 |
VINCULACIONES DE BES BARRERAS VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BES BARRERAS VALENTIN
Empresa: CANAY DE INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Bes Barreras Valentin
Consejero
- Bes Barreras Valentin
- Fernandez Miranda Vidal Alfonso
- Hernandez Bermejo Jesus Javier
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Bes Barreras Valentin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26770 , F 63, S 8, H M 482381, I/A 16 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-28
Empresa: CANAY DE INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero Delegado
- Bes Barreras Valentin
Consejero
- Bes Barreras Valentin
- Hernandez Bermejo Jesus Javier
Presidente
- Bes Barreras Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26770 , F 62, S 8, H M 482381, I/A 13 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Mancomunado
- Bes Barreras Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29162 , F 30, S 8, H M 7766, I/A 7504 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Empresa: INTERMOBILIARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17129 , F 220, S 8, H M 93130, I/A 80 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-28
Empresa: CANAY DE INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Bes Barreras Valentin
Consejero
- Bes Barreras Valentin
- Hernandez Bermejo Jesus Javier
- Machin Codesido Fernando
Presidente
- Bes Barreras Valentin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26770 , F 59, S 8, H M 482381, I/A 5 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Información de BES BARRERAS VALENTIN
Mostramos los datos de BES BARRERAS VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BES BARRERAS VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos