BERZAL MOLERO ANGEL
Informe ejecutivo de BERZAL MOLERO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERZAL MOLERO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONVENTO Y CASERAS SL | Administrador Solidario | 24/10/2014 | |
INVERTAF BIENES RAICES SL | Administrador Solidario | 18/07/2012 |
VINCULACIONES DE BERZAL MOLERO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERZAL MOLERO ANGEL
Empresa: CONVENTO Y CASERAS SL
Administrador Solidario
- Berzal Molero Angel
- Donaire Ibañez Alberto
- Perez-solano Arques Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4688 , F 54, S 8, H SE 74083, I/A 2 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Empresa: CONVENTO Y CASERAS SL
Administrador Unico
- Berzal Molero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4688 , F 54, S 8, H SE 74083, I/A 2 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Empresa: T.A.E. INGENIEROS SL
Liquidador Unico
- Berzal Molero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1900 , F 224, S 8, H SE 17295, I/A 12 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-41
Empresa: T.A.E. INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Berzal Molero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1900 , F 224, S 8, H SE 17295, I/A 12 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-41
Liquidador
- Berzal Molero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 6, S 9, H SE 56192, I/A 9 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-41
Empresa: INVERTAF BIENES RAICES SL
Administrador Solidario
- Berzal Molero Angel
- Guerra Diaz Antonio Luis
- Sanchez Calderon Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3985 , F 188, S 8, H SE 58557, I/A 4 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-41
Empresa: INVERTAF BIENES RAICES SL
Administrador Mancomunado
- Berzal Molero Angel
- Guerra Diaz Antonio Luis
- Sanchez Calderon Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3985 , F 188, S 8, H SE 58557, I/A 4 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-41
Empresa: CLEMENTIS DOMINIA SLNE
Liquidador
- Berzal Molero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 5, S 9, H SE 56192, I/A 7 (19/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-41
Empresa: CLEMENTIS DOMINIA SLNE
Administrador Unico
- Berzal Molero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 5, S 9, H SE 56192, I/A 7 (19/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-41
Información de BERZAL MOLERO ANGEL
Mostramos los datos de BERZAL MOLERO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERZAL MOLERO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos