BERUMEN BENUTO JAIME CESAR
Informe ejecutivo de BERUMEN BENUTO JAIME CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERUMEN BENUTO JAIME CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PMI HOLDINGS PETROLEOS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2017 | 03/05/2019 |
PMI HOLDINGS PETROLEOS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/11/2016 | 19/05/2017 |
PEMEX INTERNACIONAL ESPAÑA SA | Apoderado | 02/12/2014 | 22/03/2017 |
VINCULACIONES DE BERUMEN BENUTO JAIME CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERUMEN BENUTO JAIME CESAR
Empresa: PMI HOLDINGS PETROLEOS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Berumen Benuto Jaime Cesar
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22243 , F 207, S 8, H M 397040, I/A 34 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: PMI HOLDINGS PETROLEOS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Berumen Benuto Jaime Cesar
- Moran Orozco Edgardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22243 , F 203, S 8, H M 397040, I/A 29 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: PMI HOLDINGS PETROLEOS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Berumen Benuto Jaime Cesar
- Welti Santos Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22243 , F 203, S 8, H M 397040, I/A 28 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: PMI HOLDINGS PETROLEOS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Berumen Benuto Jaime Cesar
- Welti Santos Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22243 , F 196, S 8, H M 397040, I/A 26 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-28
Empresa: PEMEX INTERNACIONAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Berumen Benuto Jaime Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25539 , F 87, S 8, H M 29724, I/A 60 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Información de BERUMEN BENUTO JAIME CESAR
Mostramos los datos de BERUMEN BENUTO JAIME CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERUMEN BENUTO JAIME CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos