BERTREAU FRANCOIS LOUIS ANDRE
Informe ejecutivo de BERTREAU FRANCOIS LOUIS ANDRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERTREAU FRANCOIS LOUIS ANDRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEOLIA HOLDING AMERICA LATINA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2013 | 28/03/2019 |
VEOLIA HOLDING AMERICA LATINA SA | Presidente | 18/07/2013 | 07/11/2018 |
VEOLIA HOLDING AMERICA LATINA SA | Consejero | 18/07/2013 | 07/11/2018 |
GXO LOGISTICS SPAIN SL | Apoderado | 08/05/2013 | |
GXO LOGISTICS SPAIN SL | Administrador Unico | 11/12/2012 |
VINCULACIONES DE BERTREAU FRANCOIS LOUIS ANDRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTREAU FRANCOIS LOUIS ANDRE
Empresa: VEOLIA HOLDING AMERICA LATINA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bertreau Francois Louis Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25925 , F 169, S 8, H M 183426, I/A 156 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Empresa: VEOLIA HOLDING AMERICA LATINA SA
Consejero
- Bertreau Francois Louis Andre
- Guillot Jean Marc
Presidente
- Bertreau Francois Louis Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25925 , F 166, S 8, H M 183426, I/A 151 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Empresa: PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bertreau Francois Louis Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25925 , F 155, S 8, H M 183426, I/A 137 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-28
Empresa: PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SA
Consejero
- Bertreau Francois Louis Andre
Presidente
- Bertreau Francois Louis Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25925 , F 154, S 8, H M 183426, I/A 135 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-28
Apoderado
- Bertreau Francois Louis Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29645 , F 199, S 8, H M 154448, I/A 38 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Administrador Unico
- Bertreau Francois Louis Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29645 , F 199, S 8, H M 154448, I/A 36 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
Información de BERTREAU FRANCOIS LOUIS ANDRE
Mostramos los datos de BERTREAU FRANCOIS LOUIS ANDRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTREAU FRANCOIS LOUIS ANDRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos