BERTRAN RASPALL ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de BERTRAN RASPALL ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERTRAN RASPALL ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLEGNA 2017 SL | Administrador Unico | 25/04/2023 | |
PHILIP THE SAUSSAGE SL | Administrador Unico | 11/06/2020 | |
BLEGNA 2017 SL | Apoderado Solidario | 30/01/2018 |
VINCULACIONES DE BERTRAN RASPALL ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTRAN RASPALL ANGEL LUIS
Empresa: BLEGNA 2017 SL
Administrador Unico
- Bertran Raspall Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46233 , F 99, S 8, H B 513808, I/A 3 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Empresa: PHILIP THE SAUSSAGE SL
Administrador Unico
- Bertran Raspall Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46250 , F 81, S 8, H B 514255, I/A 2 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08
Empresa: BLEGNA 2017 SL
Apoderado Solidario
- Bertran Raspall Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46233 , F 98, S 8, H B 513808, I/A 2 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-08
Empresa: ICARUS CANOPIES SL
Apoderado
- Bertran Raspall Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31836 , F 76, S 8, H B 198050, I/A 8 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
Empresa: CIMSA INGENIERIA DE SISTEMAS SA
Apoderado
- Bertran Raspall Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30999 , F 81, S 8, H M 557964, I/A 6 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Información de BERTRAN RASPALL ANGEL LUIS
Mostramos los datos de BERTRAN RASPALL ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTRAN RASPALL ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos