BERTRAN GRIFOLS NURIA
Informe ejecutivo de BERTRAN GRIFOLS NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE BERTRAN GRIFOLS NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTRAN GRIFOLS NURIA
Empresa: KRATOS MARESME SL
Administrador Unico
- Bertran Grifols Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44257 , F 2, S 8, H B 451159, I/A 2 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-08
Empresa: KRATOS MARESME SL
Administrador Unico
- Bertran Grifols Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44257 , F 1, S 8, H B 451159, I/A 1 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-08
Empresa: BERT I GRI SL
Apoderado
- Bertran Grifols Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40366 , F 117, S 8, H B 365484, I/A 3 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
Información de BERTRAN GRIFOLS NURIA
Mostramos los datos de BERTRAN GRIFOLS NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTRAN GRIFOLS NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos