BERTOMEU MARTINEZ DESAMPARADOS CRISTINA
Informe ejecutivo de BERTOMEU MARTINEZ DESAMPARADOS CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERTOMEU MARTINEZ DESAMPARADOS CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFITEL SPAIN SL | Administrador Unico | 11/10/2013 | 03/10/2016 |
REFITEL SPAIN SL | Socio Unico | 26/10/2015 | 03/10/2016 |
REFITEL SPAIN SL | Socio Unico | 11/10/2013 | 11/09/2014 |
VINCULACIONES DE BERTOMEU MARTINEZ DESAMPARADOS CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTOMEU MARTINEZ DESAMPARADOS CRISTINA
Empresa: REFITEL SPAIN SL
Administrador Unico
- Bertomeu Martinez Desamparados Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9690, L 6972, F 2, S 8, H V 155992, I/A 6 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-46
Empresa: REFITEL SPAIN SL
Socio Único
- Bertomeu Martinez Desamparados Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9690, L 6972, F 2, S 8, H V 155992, I/A 4 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-46
Empresa: REFITEL SPAIN SL
Administrador Unico
- Bertomeu Martinez Desamparados Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9690, L 6972, F 1, S 8, H V 155992, I/A 1 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-46
Empresa: REFITEL SPAIN SL
Socio Único
- Bertomeu Martinez Desamparados Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9690, L 6972, F 1, S 8, H V 155992, I/A 1 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-46
Información de BERTOMEU MARTINEZ DESAMPARADOS CRISTINA
Mostramos los datos de BERTOMEU MARTINEZ DESAMPARADOS CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTOMEU MARTINEZ DESAMPARADOS CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos