BERTOLIN MERCADER MARIA LUISA
Informe ejecutivo de BERTOLIN MERCADER MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERTOLIN MERCADER MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLOME BERTOLI SL | Administrador Unico | 24/02/2021 |
VINCULACIONES DE BERTOLIN MERCADER MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTOLIN MERCADER MARIA LUISA
Empresa: COLOME BERTOLI SL
Administrador Unico
- Bertolin Mercader Maria Luisa
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40219 , F 23, S 8, H B 354966, I/A 4 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Empresa: COLOME BERTOLI SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bertolin Mercader Maria Luisa
- Colomer Bertolin Albert
- Colomer Bertolin Jordi
- Colomer Romaguera Lluis
Presidente
Secretario
- Bertolin Mercader Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40219 , F 23, S 8, H B 354966, I/A 4 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Empresa: TALLERS COLOMER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bertolin Mercader Maria Luisa
- Colomer Bertolin Albert
- Colomer Bertolin Jordi
- Colomer Romaguera Luis
Presidente
Secretario
- Bertolin Mercader Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36672 , F 4, S 8, H B 56718, I/A 14 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-08
Empresa: TALLERS COLOMER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bertolin Mercader Maria Luisa
- Colomer Bertolin Albert
- Colomer Bertolin Jordi
- Colomer Romaguera Luis
Presidente
Secretario
- Bertolin Mercader Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36672 , F 3, S 8, H B 56718, I/A 13 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-08
Empresa: TALLERS COLOMER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bertolin Mercader Maria Luisa
- Colomer Bertolin Albert
- Colomer Bertolin Jordi
- Colomer Romaguera Luis
Presidente
Secretario
- Bertolin Mercader Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36672 , F 3, S 8, H B 56718, I/A 12 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
Información de BERTOLIN MERCADER MARIA LUISA
Mostramos los datos de BERTOLIN MERCADER MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTOLIN MERCADER MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos