BERTOLEZ RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER
Informe ejecutivo de BERTOLEZ RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERTOLEZ RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREA DE SERVICIO BERTOLEZ 2 SL | Administrador Solidario | 02/06/2022 | |
NOVA BERTOLEZ SL | Apoderado | 19/02/2018 | |
ESTACIONES DE SERVICIO BERTOLEZ SL | Socio Unico | 20/02/2017 | |
ESTACIONES DE SERVICIO BERTOLEZ SL | Administrador Unico | 08/02/2017 | |
ESTACIONES DE SERVICIO BERTOLEZ SL | Apoderado Solidario | 17/04/2015 |
VINCULACIONES DE BERTOLEZ RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTOLEZ RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER
Empresa: SOUTELGAS SL
Administrador Solidario
- Bertolez Gonzalez Tania
- Bertolez Rodriguez Alberto Javier
- Gonzalez Rodriguez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240, L 4240, F 135, S 8, H PO 63646, I/A 2 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-36
Empresa: NOVA BERTOLEZ SL
Apoderado
- Bertolez Rodriguez Alberto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 894 , F 76, S 8, H OR 15994, I/A 2 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-32
Empresa: ESTACIONES DE SERVICIO BERTOLEZ SL
Socio Único
- Bertolez Rodriguez Alberto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 177, S 8, H OR 6904, I/A 8 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-32
Empresa: ESTACIONES DE SERVICIO BERTOLEZ SL
Administrador Unico
- Bertolez Rodriguez Alberto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 176, S 8, H OR 6904, I/A 7 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-32
Empresa: ESTACIONES DE SERVICIO BERTOLEZ SL
Administrador Mancomunado
- Bertolez Rodriguez Alberto Javier
- Bertolez Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 176, S 8, H OR 6904, I/A 7 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-32
Empresa: ESTACIONES DE SERVICIO BERTOLEZ SL
Apoderado Solidario
- Bertolez Rodriguez Alberto Javier
- Bertolez Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 176, S 8, H OR 6904, I/A 6 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-32
Empresa: ESTACIONES DE SERVICIO BERTOLEZ SL
Administrador Mancomunado
- Bertolez Rodriguez Alberto Javier
- Bertolez Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 175, S 8, H OR 6904, I/A 5 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-32
Empresa: ESTACIONES DE SERVICIO BERTOLEZ SL
Administrador Solidario
- Bertolez Rodriguez Alberto Javier
- Bertolez Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 175, S 8, H OR 6904, I/A 5 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-32
Empresa: BERTOLEZ NEUMATICOS DE GALICIA SL
Administrador Solidario
- Bertolez Rodriguez Alberto Javier
- Bertolez Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 16, S 8, H OR 9764, I/A 2 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-32
Información de BERTOLEZ RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER
Mostramos los datos de BERTOLEZ RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTOLEZ RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos