BERTOLEZ LEOPOLDO VANESA MARIA
Informe ejecutivo de BERTOLEZ LEOPOLDO VANESA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERTOLEZ LEOPOLDO VANESA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEROBUS SL | Apoderado | 21/12/2009 | 30/05/2018 |
AUTOBUSES FRGBUS 2020 SL | Apoderado | 22/12/2009 | 20/08/2014 |
VINCULACIONES DE BERTOLEZ LEOPOLDO VANESA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTOLEZ LEOPOLDO VANESA MARIA
Empresa: BERLE BUS SL
Apoderado
- Bertolez Leopoldo Jose Manuel
- Bertolez Leopoldo Vanesa Maria
- Leopoldo Lira Teresa
- Leopoldo Lira Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12644 , F 147, S 8, H M 202297, I/A 9 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Empresa: DE LUXE TOURING SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bertolez Leopoldo Vanesa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3756 , F 172, S 8, H A 138958, I/A 3 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-03
Empresa: DE LUXE TOURING SL
Apoderado
- Bertolez Leopoldo Jose Manuel
- Bertolez Leopoldo Vanesa Maria
- Leopoldo Lira Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17911 , F 182, S 8, H M 309270, I/A 7 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Empresa: BERLE BUS SL
Apoderado
- Bertolez Leopoldo Jose Manuel
- Bertolez Leopoldo Vanesa Maria
- Leopoldo Lira Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12644 , F 145, S 8, H M 202297, I/A 5 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-28
Información de BERTOLEZ LEOPOLDO VANESA MARIA
Mostramos los datos de BERTOLEZ LEOPOLDO VANESA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTOLEZ LEOPOLDO VANESA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos