BERROZPE SANCHEZ MARIA PILAR
Informe ejecutivo de BERROZPE SANCHEZ MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERROZPE SANCHEZ MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZACION DEHESA DE SANTO DOMINGO SL | Apoderado | 13/03/2023 | |
TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSULTORIA 2016 SL | Apoderado | 06/05/2016 | |
MIGUEL ANGEL BERROZPE E HIJOS SA | Secretario | 03/12/2014 | |
MIGUEL ANGEL BERROZPE E HIJOS SA | Consejero | 03/12/2014 | |
MIGUEL ANGEL BERROZPE E HIJOS SA | Apoderado | 03/12/2014 |
VINCULACIONES DE BERROZPE SANCHEZ MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERROZPE SANCHEZ MARIA PILAR
Apoderado
- Berrozpe Sanchez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 4, S 8, H LO 6174, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-26
Administrador Solidario
- Berrozpe Sanchez Maria Pilar
- Perez Blanco Juan Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 4, S 8, H LO 6174, I/A 2 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-26
Empresa: MIGUEL ANGEL BERROZPE E HIJOS SA
Consejero
- Berrozpe Sanchez Gonzalo
- Berrozpe Sanchez Jacinto Jose
- Berrozpe Sanchez Maria Pilar
- Berrozpe Sanchez Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Berrozpe Sanchez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 152, S 8, H LO 345, I/A 26 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-26
Apoderado
- Berrozpe Sanchez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 99, S 8, H LO 16949, I/A 2 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-26
Empresa: MIGUEL ANGEL BERROZPE E HIJOS SA
Apoderado
- Berrozpe Sanchez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 151, S 8, H LO 345, I/A 25 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-26
Empresa: MIGUEL ANGEL BERROZPE E HIJOS SA
Gerente Uni.
- Berrozpe Sanchez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 151, S 8, H LO 345, I/A 25 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-26
Empresa: MIGUEL ANGEL BERROZPE E HIJOS SA
Consejero
- Berrozpe Sanchez Gonzalo
- Berrozpe Sanchez Jacinto Jose
- Berrozpe Sanchez Maria Pilar
- Berrozpe Sanchez Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Berrozpe Sanchez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 150, S 8, H LO 345, I/A 23 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-26
Empresa: MABESA-MYOSA SL
Liquidador
- Berrozpe Sanchez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 96, S 8, H LO 5877, I/A 3 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-26
Empresa: MABESA-MYOSA SL
Administrador Solidario
- Berrozpe Sanchez Maria Pilar
- Del Hoyo Mateo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 96, S 8, H LO 5877, I/A 3 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-26
Información de BERROZPE SANCHEZ MARIA PILAR
Mostramos los datos de BERROZPE SANCHEZ MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERROZPE SANCHEZ MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos