BERROCAL BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BERROCAL BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERROCAL BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TISTA INVERSIONES Y SISTEMAS SL | Apoderado Mancomunado | 14/02/2023 | |
CUENTOS Y CUENTAS SERVICIOS EDITORIALES Y FINANCIEROS SL | Administrador Unico | 07/02/2023 | |
R L M SL | Apoderado | 11/05/2022 |
VINCULACIONES DE BERROCAL BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERROCAL BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: TISTA INVERSIONES Y SISTEMAS SL
Apoderado Mancomunado
- Berrocal Bohorquez Miguel Angel
- Eusa Mendia Ana
- Sanchez-moreno Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44183 , F 52, S 8, H M 779079, I/A 3 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Administrador Unico
- Berrocal Bohorquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44705 , F 1, S 8, H M 787276, I/A 1 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: R L M SL
Apoderado
- Berrocal Bohorquez Miguel Angel
- Diaz Montenegro Veronica
- Eusa Mendia Ana
- Martinez Lagarrigue Roberto
- Martinez Lagarrigue Virginia
- Sanchez-moreno Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38657 , F 103, S 8, H M 40113, I/A 22 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Empresa: PLANET EVENTS SA
Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Berrocal Bohorquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18462 , F 213, S 8, H M 234695, I/A 20 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Información de BERROCAL BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BERROCAL BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERROCAL BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos