BERNOUSSI KARIM KAMAL
Informe ejecutivo de BERNOUSSI KARIM KAMAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNOUSSI KARIM KAMAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTELCIA SPAIN HOLDING SL | Presidente | 19/05/2022 | |
INTELCIA SPAIN HOLDING SL | Consejero Delegado | 19/05/2022 | |
INTELCIA SPAIN HOLDING SL | Consejero | 19/05/2022 | |
UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO SA | Administrador Unico | 05/04/2022 | |
UNISONO SOLUTIONS GROUP SL | Administrador Unico | 23/03/2022 |
VINCULACIONES DE BERNOUSSI KARIM KAMAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNOUSSI KARIM KAMAL
Administrador Unico
- Bernoussi Karim Kamal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37297 , F 144, S 8, H M 665119, I/A 9 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Empresa: KLAVEROCK INVEST SL
Consejero Delegado
- Bernoussi Karim Kamal
Consejero
- Bernoussi Karim Kamal
- Gibert Solans Sandra
- Najat El Jebari
- Youssef El Aoufir
Presidente
- Bernoussi Karim Kamal
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 177, S 8, H M 742080, I/A 5 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: KLAVEROCK INVEST SL
Administrador Unico
- Bernoussi Karim Kamal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 177, S 8, H M 742080, I/A 5 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO SA
Administrador Unico
- Bernoussi Karim Kamal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14366 , F 215, S 8, H M 237187, I/A 50 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Empresa: UNISONO SOLUTIONS GROUP SL
Administrador Unico
- Bernoussi Karim Kamal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42580 , F 83, S 8, H M 605829, I/A 20 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-28
Empresa: UNISONO SOLUTIONS GROUP SL
Consejero Delegado
- Bernoussi Karim Kamal
Consejero
- Bernoussi Karim Kamal
- Najat El Jebari
- Youssef El Aoufir
Presidente
- Bernoussi Karim Kamal
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42580 , F 83, S 8, H M 605829, I/A 20 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-28
Información de BERNOUSSI KARIM KAMAL
Mostramos los datos de BERNOUSSI KARIM KAMAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNOUSSI KARIM KAMAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos