BERNEDO EGUIA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de BERNEDO EGUIA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERNEDO EGUIA JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XAJONMA GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 02/01/2014 | |
EGUIBER INGENIERIA Y SUMINISTROS TECNICOS SA | Administrador Unico | 26/02/2013 |
VINCULACIONES DE BERNEDO EGUIA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNEDO EGUIA JESUS MARIA
Administrador Unico
- Bernedo Eguia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 114, S 8, H BI 3789,A , I/ 16 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-48
Empresa: XAJONMA GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Bernedo Eguia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5416 , F 179, S 8, H BI 63392, I/A 1 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-48
Administrador Unico
- Bernedo Eguia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 113, S 8, H BI 3789,A , I/ 14 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-48
Información de BERNEDO EGUIA JESUS MARIA
Mostramos los datos de BERNEDO EGUIA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNEDO EGUIA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos