BERNAUS PASCUET JAUME
Informe ejecutivo de BERNAUS PASCUET JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE BERNAUS PASCUET JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAUS PASCUET JAUME
Empresa: CASETAS DE PIROTECNIA SL
Administrador Solidario
- Bernaus Pascuet Jaume
- Casanovas Escudero Luis
- Igual Masalles Francisco
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 130, S 8, H L 7840, I/A 2 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-25
Empresa: ROBERMIN SL
Liquidador
- Bernaus Pascuet Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 190, S 8, H L 32026, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-25
Empresa: ROBERMIN SL
Administrador Unico
- Bernaus Pascuet Jaume
Liquidador
- Bernaus Pascuet Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 190, S 8, H L 32026, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-25
Empresa: PETARDOS CANYELLES SL
Administrador Solidario
- Bernaus Pascuet Jaume
- Igual Masalles Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 4, S 8, H L 30223, I/A 6 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-25
Empresa: BONRIBES SL
Administrador Unico
- Bernaus Pascuet Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 115, S 8, H L 31753, I/A 3 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-25
Empresa: ROBERMIN SL
Administrador Unico
- Bernaus Pascuet Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 187, S 8, H L 32026, I/A 1 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-25
Empresa: ROBERMIN SL
Socio Único
- Bernaus Pascuet Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 187, S 8, H L 32026, I/A 1 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-25
Empresa: BONRIBES SL
Administrador Unico
- Bernaus Pascuet Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 109, S 8, H L 31753, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-25
Empresa: CRISBERSAL SL
Apoderado
- Bernaus Pascuet Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 22, S 8, H L 31596, I/A 2 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-25
Empresa: PETARDOS CANYELLES SL
Administrador Solidario
- Bernaus Pascuet Jaume
- CONCON VIPARON 2008 SL
- Rozalen Rozalen Claudio
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45242 , F 175, S 8, H B 481513, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-08
Información de BERNAUS PASCUET JAUME
Mostramos los datos de BERNAUS PASCUET JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAUS PASCUET JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos