BERNAT SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de BERNAT SANCHEZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERNAT SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEOROBOT IA SL | Consejero | 11/10/2018 | |
NOVOCUATRO EDICIONES SL | Administrador Unico | 04/01/2018 |
VINCULACIONES DE BERNAT SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAT SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Empresa: LEOROBOT IA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bernat Sanchez Maria Del Pilar
- Cardeñosa Alabau Jorge Andres
- Fernandez Galindo Juan Carlos
- Lopez Tazon Javier
- Nieves Colli Jose Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38124 , F 143, S 8, H M 678461, I/A 1 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28
Empresa: NOVOCUATRO EDICIONES SL
Administrador Unico
- Bernat Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27254 , F 58, S 8, H M 491008, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Empresa: NOVOCUATRO EDICIONES SL
Administrador Solidario
- Bernat Sanchez Maria Del Pilar
- Moreno De La Rubia Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27254 , F 58, S 8, H M 491008, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Empresa: NOVOCUATRO EDICIONES SL
Administrador Solidario
- Bernat Sanchez Maria Del Pilar
- Moreno De La Rubia Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27254 , F 58, S 8, H M 491008, I/A 2 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Información de BERNAT SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de BERNAT SANCHEZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAT SANCHEZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos