BERNARDO SANCHO ARTURO
Informe ejecutivo de BERNARDO SANCHO ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERNARDO SANCHO ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMEIGIDE SL | Administrador Mancomunado | 12/06/2017 |
VINCULACIONES DE BERNARDO SANCHO ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNARDO SANCHO ARTURO
Empresa: CONSTRUCCIONES ARJABER SL
Liquidador
- Bernardo Sancho Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 65 , F 176, S 8, H SG 1444, I/A 4 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-40
Empresa: CONSTRUCCIONES ARJABER SL
Administrador Solidario
- Bernardo Sancho Arturo
- Bernardo Sancho Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 65 , F 176, S 8, H SG 1444, I/A 4 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-40
Empresa: AMEIGIDE SL
Administrador Mancomunado
- Bernardo Sancho Arturo
- Santos Redondo Jose Ignacio
- Santos Redondo Luis Manuel
- Santos Redondo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10437 , F 57, S 8, H M 165832, I/A 5 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Empresa: JUNGLANS REGIA SL
Liquidador
- Bernardo Sancho Arturo
- Taboada Tarancon Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 212, S 8, H SG 5962, I/A 2 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-40
Empresa: JUNGLANS REGIA SL
Administrador Solidario
- Bernardo Sancho Arturo
- Taboada Tarancon Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 212, S 8, H SG 5962, I/A 2 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-40
Empresa: EXPLOTACIONES HOSTELERAS EL NOGAL SL
Liquidador
- Bernardo Sancho Arturo
- Taboada Tarancon Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 222, S 8, H SG 5963, I/A 2 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-40
Empresa: EXPLOTACIONES HOSTELERAS EL NOGAL SL
Administrador Solidario
- Bernardo Sancho Arturo
- Taboada Tarancon Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 222, S 8, H SG 5963, I/A 2 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-40
Empresa: EXPLOTACIONES HOSTELERAS EL NOGAL SL
Administrador Solidario
- Bernardo Sancho Arturo
- Taboada Tarancon Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 220, S 8, H SG 5963, I/A 1 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-40
Empresa: JUNGLANS REGIA SL
Administrador Solidario
- Bernardo Sancho Arturo
- Taboada Tarancon Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 210, S 8, H SG 5962, I/A 1 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-40
Información de BERNARDO SANCHO ARTURO
Mostramos los datos de BERNARDO SANCHO ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNARDO SANCHO ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos