BERNARDO GOMEZ DAVID
Informe ejecutivo de BERNARDO GOMEZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNARDO GOMEZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUALITY DOG SL | Administrador Unico | 03/08/2012 | |
QUALITY DOG SL | Socio Unico | 26/07/2012 |
VINCULACIONES DE BERNARDO GOMEZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNARDO GOMEZ DAVID
Empresa: DOCAT MULTIESPACIO SL
Administrador Unico
- Bernardo Gomez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9496, L 6778, F 64, S 8, H V 149376, I/A 3 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-46
Empresa: DOCAT MULTIESPACIO SL
Administrador Unico
- Bernardo Gomez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9496, L 6778, F 64, S 8, H V 149376, I/A 2 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-46
Empresa: QUALITY DOG SL
Administrador Unico
- Bernardo Gomez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9460, L 6742, F 129, S 8, H V 148181, I/A 3 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-46
Empresa: QUALITY DOG SL
Nuevo Socio Único
- Bernardo Gomez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9460, L 6742, F 128, S 8, H V 148181, I/A 2 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-46
Información de BERNARDO GOMEZ DAVID
Mostramos los datos de BERNARDO GOMEZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNARDO GOMEZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos