BERNARDO GARCIA LUCERGA
Informe ejecutivo de BERNARDO GARCIA LUCERGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERNARDO GARCIA LUCERGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL TIRO MARKET SL | Apoderado | 18/02/2022 | |
EL TIRO MARKET SL | Secretario | 26/11/2019 | |
EL TIRO MARKET SL | Consejero | 26/11/2019 | |
GASTROCABAÑA SL | Administrador Solidario | 30/07/2014 |
VINCULACIONES DE BERNARDO GARCIA LUCERGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNARDO GARCIA LUCERGA
Empresa: CELEVENTOS SL
Consejero Delegado
- Bernardo Garcia Lucerga
Consejero
- Antonio Gonzalez Conejero Hilla
- Bernardo Garcia Lucerga
- Francisco Javier De Paz Rodriguez
Presidente
Secretario
- Bernardo Garcia Lucerga
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3476 , F 12, S 8, H MU 48238, I/A 15 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-30
Empresa: CABAÑA BUENAVISTA ID SL
Administrador Unico
- Bernardo Garcia Lucerga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 102, S 8, H MU 98924, I/A 6 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-30
Empresa: CELEVENTOS SL
Apoderado
- Bernardo Garcia Lucerga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3476 , F 10, S 8, H MU 48238, I/A 13 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-30
Empresa: CELEVENTOS SL
Consejero Delegado
- Bernardo Garcia Lucerga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3476 , F 10, S 8, H MU 48238, I/A 12 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-30
Empresa: EL TIRO MARKET SL
Apoderado
- Bernardo Garcia Lucerga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 63, S 8, H MU100347, I/A 3 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-30
Empresa: CELEVENTOS SL
Apoderado
- Bernardo Garcia Lucerga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 113, S 8, H MU 48238, I/A 10 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-30
Empresa: EL TIRO MARKET SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Bernardo Garcia Lucerga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 61, S 8, H MU100347, I/A 1 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-30
Empresa: CABAÑA BUENAVISTA ID SL
Administrador Unico
- Bernardo Garcia Lucerga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375 , F 138, S 8, H MU 98924, I/A 1 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-30
Empresa: CELEVENTOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Bernardo Garcia Lucerga
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 111, S 8, H MU 48238, I/A 6 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-30
Empresa: CELEVENTOS SL
Administrador Unico
- Bernardo Garcia Lucerga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 111, S 8, H MU 48238, I/A 6 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-30
VER MAS ACTOS
Información de BERNARDO GARCIA LUCERGA
Mostramos los datos de BERNARDO GARCIA LUCERGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNARDO GARCIA LUCERGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos