BERNARDEZ MONTERO JOSE
Informe ejecutivo de BERNARDEZ MONTERO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERNARDEZ MONTERO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGOMIME SL | Socio Unico | 29/06/2011 | |
EGOMIME SL | Administrador Unico | 29/06/2011 | |
CHIKUYOU SL | Administrador Unico | 05/08/2010 | |
SEA BABY SL | Administrador Unico | 16/06/2010 | |
ACUICAL SL | Administrador Unico | 16/06/2010 | |
VIVEROS DEL MAR ARGUINEGUIN SL | Administrador Unico | 16/06/2010 | |
BESMAR AQUACULTURE SL | Administrador Unico | 21/08/2009 |
VINCULACIONES DE BERNARDEZ MONTERO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNARDEZ MONTERO JOSE
Empresa: INTER AQUA CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Bernardez Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 123, S 8, H GC 37289, I/A 13 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-35
Empresa: NATURALLY ATLANTICO SL
Administrador Solidario
- Bernardez Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 189, S 8, H GC 43325, I/A 4 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-35
Empresa: NATURALLY ATLANTICO SL
Administrador Solidario
- Bernardez Garcia Rafael
- Bernardez Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 189, S 8, H GC 43325, I/A 3 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-35
Empresa: NATURALLY ATLANTICO SL
Administrador Unico
- Bernardez Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 189, S 8, H GC 43325, I/A 3 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-35
Empresa: INTER AQUA CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Bernardez Garcia Rafael
- Bernardez Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 123, S 8, H GC 37289, I/A 10 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-35
Empresa: INTER AQUA CANARIAS SL
Administrador Unico
- Bernardez Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 123, S 8, H GC 37289, I/A 10 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-35
Empresa: EGOMIME SL
Administrador Unico
- Bernardez Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1993 , F 181, S 8, H GC 44532, I/A 1 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-35
Empresa: EGOMIME SL
Socio Único
- Bernardez Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1993 , F 181, S 8, H GC 44532, I/A 1 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-35
Empresa: INTER AQUA CANARIAS SL
Administrador Unico
- Bernardez Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 121, S 8, H GC 37289, I/A 3 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-35
Empresa: CHIKUYOU SL
Administrador Unico
- Bernardez Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1932 , F 140, S 8, H GC 42146, I/A 2 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-35
VER MAS ACTOS
Información de BERNARDEZ MONTERO JOSE
Mostramos los datos de BERNARDEZ MONTERO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNARDEZ MONTERO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos