BERNARDEZ ESTEVEZ ANGEL
Informe ejecutivo de BERNARDEZ ESTEVEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNARDEZ ESTEVEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANMAHU HOSTELERIA VIGO SL | Administrador Unico | 09/03/2010 |
VINCULACIONES DE BERNARDEZ ESTEVEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNARDEZ ESTEVEZ ANGEL
Empresa: HOSTELERIA HABEMUS SL
Administrador Unico
- Bernardez Estevez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758, L 3758, F 106, S 8, H PO 52344, I/A 2 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-36
Empresa: HOSTELERIA HABEMUS SL
Administrador Unico
- Bernardez Estevez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758, L 3758, F 105, S 8, H PO 52344, I/A 1 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-36
Empresa: ANMAHU HOSTELERIA VIGO SL
Administrador Unico
- Bernardez Estevez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612, L 3612, F 60, S 8, H PO 49209, I/A 1 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-36
Información de BERNARDEZ ESTEVEZ ANGEL
Mostramos los datos de BERNARDEZ ESTEVEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNARDEZ ESTEVEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos