BERNARD ANDRE MARIE LE GENISSEL
Informe ejecutivo de BERNARD ANDRE MARIE LE GENISSEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNARD ANDRE MARIE LE GENISSEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PSE CEMENT TRADING SA | Presidente | 12/04/2022 | |
PSE CEMENT TRADING SA | Consejero | 22/03/2018 |
VINCULACIONES DE BERNARD ANDRE MARIE LE GENISSEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNARD ANDRE MARIE LE GENISSEL
Empresa: PSE CEMENT TRADING SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Bernard Andre Marie Le Genissel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47069 , F 131, S 8, H B 98050, I/A 39 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-08
Empresa: STUDIO ITINERANTE ARQUITECTURA SL
Consejero
- Axelle Verges
- Bernard Andre Marie Le Genissel
Presidente
- Bernard Andre Marie Le Genissel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35545 , F 7, S 8, H B 263547, I/A 9 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-08
Empresa: PSE CEMENT TRADING SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bernard Andre Marie Le Genissel
- Catherine Marie Jaloux
- Cedric Le Genissel
Presidente
- Bernard Andre Marie Le Genissel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35229 , F 224, S 8, H B 98050, I/A 37 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: PSE CEMENT TRADING SA
Administrador Unico
- Bernard Andre Marie Le Genissel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35229 , F 224, S 8, H B 98050, I/A 37 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: PSE CEMENT TRADING SA
Administrador Unico
- Bernard Andre Marie Le Genissel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35229 , F 222, S 8, H B 98050, I/A 33 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Empresa: PSE CEMENT TRADING SA
Administrador Unico
- Bernard Andre Marie Le Genissel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35229 , F 217, S 8, H B 98050, I/A 22 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Empresa: STUDIO ITINERANTE ARQUITECTURA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alessandro Caviasca
- Axelle Verges
- Bernard Andre Marie Le Genissel
Presidente
- Bernard Andre Marie Le Genissel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35545 , F 6, S 8, H B 263547, I/A 6 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-08
Información de BERNARD ANDRE MARIE LE GENISSEL
Mostramos los datos de BERNARD ANDRE MARIE LE GENISSEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNARD ANDRE MARIE LE GENISSEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos