BERNALDO QUIROS ALVAREZ ASTURIAS BOHORQUES JOSE MA
Informe ejecutivo de BERNALDO QUIROS ALVAREZ ASTURIAS BOHORQUES JOSE MA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNALDO QUIROS ALVAREZ ASTURIAS BOHORQUES JOSE MA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPINO DE TOROTE SA | Administrador Unico | 24/04/2014 |
VINCULACIONES DE BERNALDO QUIROS ALVAREZ ASTURIAS BOHORQUES JOSE MA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNALDO QUIROS ALVAREZ ASTURIAS BOHORQUES JOSE MA
Empresa: ESPINO DE TOROTE SA
Administrador Unico
- Bernaldo Quiros Alvarez Asturias Bohorques Jose Ma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008 , F 21, S 8, H M 144908, I/A 10 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: CARAQUICES SL
Administrador Unico
- Bernaldo Quiros Alvarez Asturias Bohorques Jose Ma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13669 , F 3, S 8, H M 222691, I/A 3 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-28
Empresa: ESPINO DE TOROTE SA
Administrador Unico
- Bernaldo Quiros Alvarez Asturias Bohorques Jose Ma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008 , F 21, S 8, H M 144908, I/A 9 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: ESPINO DE TOROTE SA
Administrador Unico
- Bernaldo Quiros Alvarez Asturias Bohorques Jose Ma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008 , F 21, S 8, H M 144908, I/A 8 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-28
Información de BERNALDO QUIROS ALVAREZ ASTURIAS BOHORQUES JOSE MA
Mostramos los datos de BERNALDO QUIROS ALVAREZ ASTURIAS BOHORQUES JOSE MA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNALDO QUIROS ALVAREZ ASTURIAS BOHORQUES JOSE MA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos