BERNALDO DE QUIROS GONZALEZ PILAR
Informe ejecutivo de BERNALDO DE QUIROS GONZALEZ PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE BERNALDO DE QUIROS GONZALEZ PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNALDO DE QUIROS GONZALEZ PILAR
Empresa: T D A SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bernaldo De Quiros Gonzalez Pilar
- Meseguer Bernaldo De Quiros Eva
- Vicente Nuñez Diego
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 171, S 8, H M 11083, I/A 17 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Empresa: T D A SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bernaldo De Quiros Gonzalez Pilar
- Meseguer Bernaldo De Quiros Eva
- Vicente Nuñez Diego
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 171, S 8, H M 11083, I/A 16 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Empresa: T D A SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bernaldo De Quiros Gonzalez Pilar
- Meseguer Bernaldo De Quiros Eva
- Vicente Nuñez Diego
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 170, S 8, H M 11083, I/A 14 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-28
Empresa: T D A SA
Secretario
- Bernaldo De Quiros Gonzalez Pilar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 169, S 8, H M 11083, I/A 13 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Información de BERNALDO DE QUIROS GONZALEZ PILAR
Mostramos los datos de BERNALDO DE QUIROS GONZALEZ PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNALDO DE QUIROS GONZALEZ PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos