BERNALDO DE QUIROS ENRIQUE
Informe ejecutivo de BERNALDO DE QUIROS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERNALDO DE QUIROS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTINOVA 99 SL | Apoderado | 12/01/2023 | |
INDRA BPO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/10/2022 | |
GLOBAL GESTION GABINETE INTEGRAL DE SERVICIOS FINANCIEROS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/10/2022 | |
INDRA BPO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/10/2020 | |
INDRA BPO SL | Apoderado Solidario | 20/11/2019 |
VINCULACIONES DE BERNALDO DE QUIROS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNALDO DE QUIROS ENRIQUE
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde Aguirre Diego
- Campos Garcera Gloria
- Campos Garcera Gloria
- Casares Ruiz Manuel
- Esteve Belenguer Carlos
- Esteve Belenguer Carlos
- Forcelledo Abolafia Nerea
- Garcia Gimeno Maria Aurora
- Garcia Marmol Isabel Maria
- Martinez Tarin Salvador
- Mellado Bataller Francisco Jose
- Mena Mosquera Luz Erika
- Moreno Mendez Cristina
- Moreno Mendez Cristina
- Pantiga Fernandez Alma
- Perales Vidal Adela Maria
- Perez Diaz Jose Ignacio
- Rodriguez Gonzalez Jose Luis
- Soage Escudero Melody
- Vargas Serrano Tomas
- Vargas Serrano Tomas
Apoderado
- Adan Castaño Emilio Manuel
- Alcalde Aguirre Diego
- Alonso Perez Tatiana
- Alonso Perez Tatiana
- Andrea Gonzalez Camila
- Andrea Gonzalez Camila
- Ara Martinez Jose Antonio
- Bartolome Landaluce Jesica
- Bartolome Landaluce Jesica
- Bartolome Landaluce Jesica
- Bartolome Landaluce Jesica
- Bernaldo De Quiros Enrique
- Bernaldo De Quiros Enrique
- Blanco Gabardino Maria Antonia
- Blanco Gabardino Maria Antonia
- Bola Rubio Jonatan
- Bola Rubio Jonatan
- Casans Gomez Laura
- Comesaña Iglesias Carla
- Comesaña Iglesias Carla
- Fernandez Hontoria Alvarez Estrada Teresa Fatima
- Fernandez Hontoria Alvarez Estrada Teresa Fatima
- Ferreres Gimeno Maria De Los Angeles
- Fortea Sayas Daniel Jesus
- Freire De Melo Marluce
- Freire De Melo Marluce
- Fuentes Martin Manuel
- Fuentes Martin Manuel
- Garcia Calvo Maria Jose
- Genis Perucho Javier
- Gimeno Eres Inmaculada
- Goñia Alfaro Marta
- Hereu Valls Enric
- Hugarte De Paz Nerea
- Lizondo Delahoz Carlos
- Martinez Aliseda Debora
- Martinez Aliseda Debora
- Montesinos Giral Rafael
- Moreno Mendez Cristina
- Morillas Benito Eva Maria
- Morillas Benito Maria Dolores
- Muñoz Merida Gema
- Navarro Lozano Laura
- Navarro Lozano Laura
- Oancea Geanina Andreea
- Pinazo De Las Heras Mario- Alberto
- Pinazo De Las Heras Mario- Alberto
- Rojo Sanchez Veronica
- Roldan Rodriguez Maria Teresa
- Romero Garcia Ana Belen
- Soler Lozano Maria Aranzazu Isabel
- Torres Guevara Joelsy Del Valle
- Torres Guevara Joelsy Del Valle
- Verge Besalduch Daniel
- Yanguas Ortiz Jaime
- Zamorano Folch Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 133, S 8, H M 361075, I/A 402 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-28
Empresa: GESTINOVA 99 SL
Apoderado
- Alejo Calvo Rocio
- Alvarez Puga Dario
- Bernaldo De Quiros Enrique
- Bernaldo De Quiros Perez Marcelino Jesus
- Contreras Rodriguez Maria Dolores
- Contreras Rodriguez Maria Lorena
- Diaz Montesinos Maria Teresa
- Diego Gonzalez Enrique
- Enrique Gandara Maria Esther
- Escribano Pastor Luis Mariano
- Ferrero Martin Lourdes
- Figueroa Mezquita Enrique Antonio
- Garcia Acal Dario Miguel
- Hernandez Serrano Maria Jose
- Jara Guzman Angela
- Lopez Castillo Meylin Maria
- Lozano Rodriguez Sandra
- Martin Rosado Yolanda
- Medina Florez Rocio
- Mendez Rodriguez Marta Maria
- Molina Aguilera Andrea
- Ninahualpa Navio Agustin
- Ninahualpa Navio Maria De Los Angeles
- Oliver Rey Susana
- Paloma Soriano Maria Elisa
- Pardo Barrios Maria Elisa
- Perez Rodriguez Mirian
- Ribas Rodriguez Alfonso Manuel
- Sanchez Hidalgo Gema
- Sanz De La Rosa Miriam
- Vela Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40582 , F 188, S 8, H M 227747, I/A 221 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: GESTINOVA 99 SL
Apoderado
- Bernaldo De Quiros Enrique
- Bernaldo De Quiros Perez Marcelino Jesus
- Enrique Gandara Maria Esther
- Escribano Pastor Luis Mariano
- Figueroa Mezquita Enrique Antonio
- Garcia Acal Dario Miguel
- Jara Guzman Angela
- Paloma Soriano Maria Elisa
- Pardo Barrios Maria Elisa
- Ribas Rodriguez Alfonso Manuel
- Sanchez Hidalgo Gema
- Sanz De La Rosa Miriam
- Vela Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40582 , F 186, S 8, H M 227747, I/A 219 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ajila Salazar Soraya
- Andia Garcia De Olalla Maria Pia
- Araujo Plua Sharon Denisse
- Armero Garcia Luis
- Arnanz Villalta Maria Teresa
- Barrionuevo Rojas Jose Vicente
- Bernaldo De Quiros Enrique
- Bernaldo De Quiros Perez Marcelino Jesus
- Blanco Gabardino Maria Antonia
- Camacho Calzada Maria
- Cartagena Zarta Katerin Andrea
- Castro Buadas Silvina
- Contento Villamagua Lesly Johanna
- De Juan Oliver Gabriel
- Diaz Lira Fernando Andres
- Escribano Pastor Luis Mariano
- Fernandez Naranjo Juan Luis
- Garau Pons Maria De Gracia
- Gomez Sabrina Soledad
- Gutierrez Calderon Joaquin
- Hernandez Muñoz Mario
- Illueca Contri Juan Jesus
- Llorente Jimeno Maria Asuncion
- Mayrata Vicens Pedro
- Ortal Acosta Clara
- Rodrigo Lomero Maria Beatriz
- Rodriguez Bustamante Miriam
- Sanchez Esteban Raul
- Sanchez Hidalgo Gema
- Sotes Vasco Estela
- Tellechea Elarre Iñaki
- Torres Guevara Joelsy Del Valle
- Vela Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 114, S 8, H M 361075, I/A 379 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agulles Fuentes Jose Enrique
- Araujo Pua Sharon Denisse
- Arevalo Casado Aide
- Armero Garcia Luis
- Arnanz Villalta Teresa
- Azorin Zafrilla Omar
- Bernaldo De Quiros Enrique
- Bernaldo De Quiros Marcelino Jesus
- Blanco Gabardino Antonia
- Camacho Calzada Maria
- Carne Sales Maria Jose
- Carrillo Martinez Montserrat
- Cartagena Zarta Katerin Andrea
- Collados Fernandez Juan Jose
- Collazos Rodriguez Elizabeth
- Contento Villamagua Lesly
- De Manuel Martinez Maria Teresa
- Del Valle Torres Guervara Joelsy
- Devis Rodrigo Daniel
- Devis Rodrigo Pablo
- Diaz Lira Fernando Andres
- Escribano Pastor Luis Mariano
- Espinosa Bayona Carlos
- Garcia Baños Victor
- Garcia De Alcaraz Martinez Alvaro
- Garcia Poveda Manuel
- Garcia Rodriguez Miguel Angel
- Gomez Gonzalez Deborah
- Gomez Jimenez Encarnacion
- Gonzalez Moreira Daniel
- Guirao Belmonte Maria Jesus
- Hernandez Muñoz Mario
- Ibañez Garcia Jairo
- Izquierdo Guallart Maria
- Jara Guzman Angela
- Jimenez Navarro Carlos
- Llorente Martinez Juan Antonio
- Magdalena Castiñeiras Carlos
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Marin Hernandez Andres
- Marin Peidro Lucia
- Martinez Garcia Jose Andres
- Mira Santo Luis
- Miralles Gonzalez Aleix
- Molina Ruiz Luis Alfonso
- Mora Rodriguez Beatriz
- Moratalla Salido Alejandro
- Muñoz Guillen Daniel
- Navajo Chiral David
- Navajo Rocamonde Daniel
- Navarro Nicolas Nayda Nerella
- Ortega Centenero Victor Manuel
- Palomo Soriano Maria Elisa
- Pardos Barrios Maria Elisa
- Pastor Cervera Manuel
- Pastor Sospedra Manuel
- Paula Andrea Andrea Avila Climent
- Perez Martinez Javier
- Perez Martinez Maria Del Pilar
- Puche Alacid Jose
- Rodriguez Iglesias Inmaculada
- Roma Ferrer Aida
- Roma Ferrer Andrea
- Ruiz Ortega Sergio
- Sanchez Hidalgo Gema
- Sanchez Quirante Rafael
- Sanz Catala Marcela
- Sanz De La Rosa Miriam
- Soto Peña Yannelsis
- Tortosa Padilla Tomas
- Triviño Morales Luz Myriam
- Vela Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47355 , F 17, S 8, H B 388950, I/A 22 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-08
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado
- Alaez Carriba Cristina
- Alegre Garame Samuel
- Araujo Plua Sharon Denisse
- Armero Garcia Luis
- Arnanz Villalta Maria Teresa
- Bernaldo De Quiros Enrique
- Bernaldo De Quiros Perez Marcelino Jesus
- Berzosa Morcillo Belen
- Campos Guevara Bartolome
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Maria Del Mar
- Carrion Sanchez Maryelisse Grisel
- Cartagena Zarta Katerin Andrea
- Escribano Pastor Luis Mariano
- Estebaranz Feijoo Javier
- Fernandez Arqueros Andrea
- Fuentes Martin Manuel
- Fuentes Santander Manuel
- Gil Muñoz Guadalupe
- Hernandez Berron Luis Carlos
- Hernandez Muñoz Mario
- Llorente Martinez Juan Antonio
- Lopez Jimenez Virginia
- Lucas Chacon Inmaculada
- Martin Garrido Nuria
- Martin Lozano Maria De Los Reyes
- Martinez Lopez Maria Dolores
- Mendoza Camacho Maria Del Pilar
- Nuñez Montes Luis Gonzaga
- Otañez Duran Winston
- Paz Ramos Guillermo
- Perez Guirao Alberto
- Reyna Capdevila Ines Maria
- Sanchez Fernandez Maria Dolores
- Sanchez Valencia Diez Ana Isabel
- Tranche Martinez Leda
- Tur Pastor Maria Lourdes
- Vela Martinez Monica
- Veras Jimenez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39684 , F 160, S 8, H M 361075, I/A 337 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado
- Alaez Carriba Cristina
- Alegre Garame Samuel
- Araujo Plua Sharon Denisse
- Avete Rodriguez Antonio Jose
- Baez Gonzalez Maria Macarena
- Bernaldo De Quiros Enrique
- Berzosa Morcillo Belen
- Callejo Herrero Alvaro
- Campos Guevara Bartolome
- Caparros Cano Katia
- Carrion Sanchez Maryelisse Grisel
- Cartagena Zarta Katerin Andrea
- Casado Gayangos Maria
- Casans Gomez Laura
- Cervera Escudero Virginia
- De Manuel Martinez Maria Teresa
- Escamilla Pardo Maria Del Pilar
- Escribano Pastor Luis Mariano
- Espinosa Bayona Carlos
- Estebaranz Feijoo Javier
- Fernandez Arqueros Andrea
- Fuentes Martin Manuel
- Fuentes Santander Manuel
- Garcia Baños Victor
- Gil Muñoz Guadalupe
- Gimeno Eres Inmaculada
- Gomez Becerra Silvia
- Gomez Martin Pedro
- Gonzalez Aparicio Laura
- Ibañez Garcia Jairo
- Jimenez Saint- Hilaire Nelisa De Jesus
- Labadie Abugattas Romain
- Lopez Jimenez Virginia
- Lucas Chacon Inmaculada
- Macarro Gil Susana
- Marin Hernandez Andres
- Martin Lozano Maria De Los Reyes
- Martinez Lopez Maria Dolores
- Monclus Mora Jose Domingo
- Mora Rodriguez Beatriz
- Nuñez Calderon Eloy
- Nuñez Montes Luis Gonzaga
- Otañez Duran Winston
- Panades Alcaraz Isabel
- Pedron Ortiz Jose Ramon
- Reyna Capdevila Ines Maria
- Rial Morillo Maria Luisa
- Rodriguez Iglesias Inmaculada
- Roldan Rodriguez Maria Teresa
- Sanchez Fernandez Maria Dolores
- Sanchez Gandoy Castaño Cristina
- Sanchez Valencia Dies Ana Isabel
- Seisdedos Perez Sebastian
- Sierra Consul Angel
- Vela Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39684 , F 157, S 8, H M 361075, I/A 334 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39684 , F 151, S 8, H M 361075, I/A 325 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado Solidario
- Alonso Perez Tatiana
- Amuchastegui Urionabarrenechea Ikuska
- Arellano Rios Pilar
- Arenas Valero Mario
- Argote Ruiz Juan Manuel
- Armellini Danielle
- Arnanz Villalta Maria Teresa
- Arostegui Longarte Virginia
- Barrios Vesga Xabier
- Bernaldo De Quiros Enrique
- Bernaldo De Quiros Perez Marcelino Jesus
- Buchon Ferrer Monica
- Cabel Serra Javier
- Carcoba Helguera Igor
- Carrion Garcia Maria Rosario
- Cordon Muñoz Elisa
- Corral Salas Diego Bautista
- De Llanos Arenal Pablo
- Dominguez Dominguez Maria Angeles
- Fernandez Masso David
- Gallego Reyes Francisco Gabriel
- Garteizaurrekoa Fuentenebro Sabin
- Gomez Villa Francisco Javier
- Goñi Alfaro Marta
- Gonzalez Rodriguez Juan Fernando
- Gutierrez Diaz Patricia
- Hernandez Gonzalez Candelaria
- Hernandez Hernandez Maria-esther
- Hernandez Sanchez Laura
- Iraola Gil Marta
- Iraola Gil Monica
- Jara Joven Maria Almudena
- Kortabarria Elorza Blanca
- Llorente Martinez Juan Antonio
- Lopez Cuesta Ester
- Martin Villanueva Jesus Maria
- Martinez Guapulema Sandra Elizabeth
- Martinez Saenz Ana Rosa
- Mier Espina Victor
- Molina Cantos Ana
- Monclus Mora Jose Domingo
- Moneo Mateo Maria-luisa
- Navarro Cano Maria
- Negrete Cabrero Estela
- Nieto Espejo Luis
- Ochoa De Aspuru Elorza Maria Victoria
- Oliver Rey Susana
- Panades Alcaraz Isabel
- Pazos Gutierrez Lucia
- Pertejo Gonzalez Miguel
- Piñeiro Becerra Jesus Maria
- Presa Guado Josune
- Rodriguez De Las Cuevas Francisco Javier
- Romero Cotillas Sonia
- Saenz Echevarria Francisco De Borja
- Salazar Calleja Miriam
- Sanchez Gandoy Castaño Cristina
- Sañudo Olmedo Pablo
- Silvino Villa Isabel
- Valcarce Vicente Virginia
- Yanguas Ortiz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38526 , F 88, S 8, H M 361075, I/A 306 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado
- Adame Diaz Adriano
- Alonso Perez Tatiana
- Angeles Gallardo Oswaldo Manuel
- Ardanaz Garcia Ana
- Armero Garcia Luis
- Arnanz Villalta Maria Teresa
- Arregui Urbieta Ane
- Artime Cuervo Carmen Begoña
- Benitez Martinez Guadalupe
- Bernaldo De Quiros Enrique
- Bernaldo De Quiros Perez Marcelino Jesus
- Berzosa Morcillo Belen
- Blanco Garcia Marta
- Bravo Garcia Matias
- Buchon Ferrer Monica
- Cabel Serra Javier
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis
- Campos Lazo Maria Del Mar
- Carques Duran Anselmo
- Chamizo Delgado Jose Ignacio
- Chamizo Delgado Maria Isabel
- Collado Arias Alberto
- Collazos Rodriguez Elizabeth
- Cortijo Porras Susana
- Delgado Puche Maria De La Luz
- Diaz Riego Elena
- Gallego Rojo Carlos
- Garcia Baños Victor
- Garcia Lopez Irene
- Gonzalez Garcia Pedro
- Gonzalez Nuñez Maria Del Carmen
- Huerta Menendez Manuel
- Jara Guzman Angela
- Lopez Piedra Lorente Ignacio Carlos
- Marin Hernandez Andres
- Martin Santiago Emilio Jose
- Martinez Guapulema Sandra Elizabeth
- Martinez Gutierrez Juan Felix
- Mendez Alfonso Christian
- Monclus Mora Jose Domingo
- Mora Rodriguez Beatriz
- Morales Navarro Patricia
- Moreno Navarro Esther
- Muñoz Aguilar Francisco
- Olmo Galvez Jesus
- Otañez Duran Winston
- Palomo Soriano Maria Elisa
- Pastor Sospedra Manuel
- Paz Ramos Guillermo
- Perez Castañeda Jesus
- Perez Corchero Juan Carlos
- Pueblas Campos Maria
- Ramos Moruno Rafael
- Rico Palacios Nuria
- Rodriguez De Las Cuevas Francisco Javier
- Rodriguez Iglesias Inmaculada
- Roman Romero Maria Blanca
- Ruiz Cuervo Maria Susana
- Sanchez Sabugal Jose Luis
- Saraguro Tacuri Dayana Soraya
- Trepat Atrian Pablo
- Triviño Morales Luz Myriam
- Tur Pastor Maria Lourdes
- Valencia Ureña Luis
- Villegas Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38526 , F 87, S 8, H M 361075, I/A 304 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
VER MAS ACTOS
Información de BERNALDO DE QUIROS ENRIQUE
Mostramos los datos de BERNALDO DE QUIROS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNALDO DE QUIROS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos