BERNALDO DE QUIROS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQU
Informe ejecutivo de BERNALDO DE QUIROS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERNALDO DE QUIROS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACABOLI SL | Administrador Mancomunado | 13/06/2023 | |
GANADERIA VALLE ANCHO SL | Apoderado | 29/11/2022 | |
ENCINAR DE LAS CIGUEÑAS SL | Administrador Unico | 30/06/2017 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS ALMENARA SL | Administrador Unico | 12/02/2016 | |
CUBOCHICO SL | Administrador Unico | 12/02/2016 | |
GANADERIA VALLE ANCHO SL | Socio Unico | 09/09/2013 | |
CUBOCHICO SL | Socio Unico | 09/09/2013 | |
ENCINAR DE LAS CIGUEÑAS SL | Socio Unico | 09/09/2013 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS ALMENARA SL | Apoderado | 23/07/2013 | |
GANADERIA VALLE ANCHO SL | Apoderado | 22/07/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BERNALDO DE QUIROS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNALDO DE QUIROS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQU
Empresa: TRADELIFT SA
Liquidador
- Bernaldo De Quiros Alvarez De Las Asturias Bohorqu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18174 , F 217, S 8, H M 73749, I/A 15 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: TRADELIFT SA
Administrador Unico
- Bernaldo De Quiros Alvarez De Las Asturias Bohorqu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18174 , F 217, S 8, H M 73749, I/A 15 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: ACABOLI SL
Administrador Mancomunado
- Bernaldo De Quiros Alvarez De Las Asturias Bohorqu
- Bernaldo De Quiros Alvarez De Las Asturias Bohorqu
- Bernaldo De Quiros Alvarez De Las Asturias Bohorqu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45202 , F 151, S 8, H M 795426, I/A 1 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-28
Empresa: GANADERIA VALLE ANCHO SL
Apoderado
- Bernaldo De Quiros Alvarez De Las Asturias Bohorqu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26161 , F 191, S 8, H M 471531, I/A 9 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Empresa: GANADERIA VALLE ANCHO SL
Administrador Unico
- Bernaldo De Quiros Alvarez De Las Asturias Bohorqu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26161 , F 191, S 8, H M 471531, I/A 8 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Empresa: CARAQUICES SL
Liquidador
- Bernaldo De Quiros Alvarez De Las Asturias Bohorqu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13669 , F 3, S 8, H M 222691, I/A 3 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-28
Empresa: TRADELIFT SA
Administrador Unico
- Bernaldo De Quiros Alvarez De Las Asturias Bohorqu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18174 , F 217, S 8, H M 73749, I/A 14 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-28
Empresa: ENCINAR DE LAS CIGUEÑAS SL
Administrador Unico
- Bernaldo De Quiros Alvarez De Las Asturias Bohorqu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26244 , F 119, S 8, H M 472897, I/A 5 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
Empresa: TRADELIFT SA
Administrador Unico
- Bernaldo De Quiros Alvarez De Las Asturias Bohorqu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18174 , F 216, S 8, H M 73749, I/A 12 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: CUBOCHICO SL
Administrador Unico
- Bernaldo De Quiros Alvarez De Las Asturias Bohorqu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26172 , F 136, S 8, H M 471710, I/A 6 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
VER MAS ACTOS
Información de BERNALDO DE QUIROS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQU
Mostramos los datos de BERNALDO DE QUIROS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNALDO DE QUIROS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos