BERNAL PORRAS ANTONIO
Informe ejecutivo de BERNAL PORRAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERNAL PORRAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIVINA LOCURA EL PALMAR BEACH SL | Administrador Unico | 22/11/2023 | |
JARNECO ESTUL SL | Administrador Mancomunado | 23/05/2022 | |
HAPPINESS COMPANY BCC SL | Administrador Unico | 05/07/2021 | |
DIVINA LOCURA BEACH SL | Administrador Unico | 14/06/2021 | |
N & B FRESCO SL | Administrador Unico | 10/06/2021 | |
INMOCARSUR SL | Socio | 10/04/2018 | |
RB INVERSIONES DE LA CAMPIÑA SL | Administrador Mancomunado | 16/09/2016 | |
HAPPINESS CAMPER SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2015 | |
CHAPA Y PINTURA BODE Y BOAN SL | Administrador Unico | 15/05/2014 |
VINCULACIONES DE BERNAL PORRAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAL PORRAS ANTONIO
Empresa: DIVINA LOCURA EL PALMAR BEACH SL
Administrador Unico
- Bernal Porras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7505 , F 66, S 8, H SE142022, I/A 1 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-41
Empresa: JARNECO ESTUL SL
Administrador Mancomunado
- Bernal Porras Antonio
- Iglesias Palomero Maria Blanca
- Ortega Camacho Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7229 , F 105, S 8, H SE134797, I/A 1 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-41
Empresa: HAPPINESS COMPANY BCC SL
Administrador Unico
- Bernal Porras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7076 , F 168, S 8, H SE130910, I/A 1 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-41
Empresa: DIVINA LOCURA BEACH SL
Administrador Unico
- Bernal Porras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7062 , F 30, S 8, H SE130632, I/A 1 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-41
Empresa: N & B FRESCO SL
Administrador Unico
- Bernal Porras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7059 , F 154, S 8, H SE130606, I/A 1 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-41
Empresa: INMOCARSUR SL
Administrador Mancomunado
- Bernal Porras Antonio
- Ruiz Lobato Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6530 , F 201, S 8, H SE117313, I/A 2 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-41
Empresa: INMOCARSUR SL
Administrador Mancomunado
- Bernal Porras Antonio
- Ruiz Lobato Eduardo
Socio
- Bernal Porras Antonio
- Ruiz Lobato Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6530 , F 200, S 8, H SE117313, I/A 1 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-41
Empresa: CONSTRURUZ ARAHAL SL
Administrador Mancomunado
- Bernal Porras Antonio
- Ruiz Lobato Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660 , F 41, S 8, H SE 51975, I/A 2 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-41
Empresa: HAPPINESS CAMPER SL
Administrador Mancomunado
- Bernal Porras Antonio
- Ruiz Lobato Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6053 , F 162, S 8, H SE106122, I/A 1 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-41
Empresa: CHAPA Y PINTURA BODE Y BOAN SL
Administrador Unico
- Bernal Porras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5344 , F 191, S 8, H SE 88887, I/A 3 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-41
VER MAS ACTOS
Información de BERNAL PORRAS ANTONIO
Mostramos los datos de BERNAL PORRAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAL PORRAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos