BERNAL LOPEZ LUIS JESUS
Informe ejecutivo de BERNAL LOPEZ LUIS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNAL LOPEZ LUIS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BYMC GESTION CONTABLE SL | Administrador Solidario | 30/12/2011 | 22/12/2017 |
VINCULACIONES DE BERNAL LOPEZ LUIS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAL LOPEZ LUIS JESUS
Empresa: BYMC GESTION CONTABLE SL
Administrador Solidario
- Bernal Lopez Luis Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 185, S 8, H A 128174, I/A 3 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-03
Administrador Solidario
- Bernal Lopez Luis Jesus
- Mora Manresa Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 184, S 8, H A 128174, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-03
Información de BERNAL LOPEZ LUIS JESUS
Mostramos los datos de BERNAL LOPEZ LUIS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAL LOPEZ LUIS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos