BERNAL GONZALEZ GABRIEL
Informe ejecutivo de BERNAL GONZALEZ GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNAL GONZALEZ GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DREAMQUIM SL | Administrador Unico | 30/07/2024 | |
BEIPA BEST QUALITY SL | Administrador Solidario | 24/02/2020 | |
PRODUCTOS 3B SL | Apoderado | 07/05/2010 |
VINCULACIONES DE BERNAL GONZALEZ GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAL GONZALEZ GABRIEL
Empresa: DREAMQUIM SL
Administrador Unico
- Bernal Gonzalez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 433818, I/A 4 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: BEIPA BEST QUALITY SL
Administrador Solidario
- Bernal Gonzalez Gabriel
- Fernandez Padilla Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47257 , F 16, S 8, H B 546290, I/A 1 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Empresa: IMMOBLES BERNAL SL
Liquidador
- Bernal Gonzalez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27602 , F 177, S 8, H B 122096, I/A 5 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
Empresa: IMMOBLES BERNAL SL
Administrador
- Bernal Gonzalez Gabriel
Liquidador
- Bernal Gonzalez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27602 , F 177, S 8, H B 122096, I/A 5 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
Empresa: PRODUCTOS 3B SL
Apoderado
- Bernal Gonzalez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36109 , F 197, S 8, H B 277457, I/A 4 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-08
Información de BERNAL GONZALEZ GABRIEL
Mostramos los datos de BERNAL GONZALEZ GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAL GONZALEZ GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos