BERNAL GALLERO PEDRO JOSE
Informe ejecutivo de BERNAL GALLERO PEDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNAL GALLERO PEDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS TECNICOS 2020 SL | Apoderado Solidario | 25/08/2020 | |
RESTYLE HOTELS SL | Apoderado Solidario | 12/12/2017 | |
DBD CONSULTORIA TECNICA SL | Administrador Unico | 24/07/2015 | |
DBD CONSULTORIA TECNICA SL | Apoderado Solidario | 27/10/2010 |
VINCULACIONES DE BERNAL GALLERO PEDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAL GALLERO PEDRO JOSE
Administrador Unico
- Bernal Gallero Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6929 , F 82, S 8, H SE127270, I/A 3 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-41
Administrador Unico
- Bernal Gallero Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6929 , F 81, S 8, H SE127270, I/A 1 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-41
Socio Único
- Bernal Gallero Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6929 , F 81, S 8, H SE127270, I/A 1 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-41
Apoderado Solidario
- Bernal Gallero Pedro Jose
- Dominguez Plasencia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6893 , F 91, S 8, H SE126351, I/A 2 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-41
Empresa: RESTYLE HOTELS SL
Apoderado Solidario
- Bernal Gallero Pedro Jose
- Dominguez Plasencia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6461 , F 187, S 8, H SE115777, I/A 2 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-41
Empresa: DBD CONSULTORIA TECNICA SL
Administrador Unico
- Bernal Gallero Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 141, S 8, H SE 87524, I/A 4 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-41
Empresa: DBD CONSULTORIA TECNICA SL
Apoderado Solidario
- Bernal Gallero Pedro Jose
- Diaz De La Rosa Angel Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 141, S 8, H SE 87524, I/A 2 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-41
Información de BERNAL GALLERO PEDRO JOSE
Mostramos los datos de BERNAL GALLERO PEDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAL GALLERO PEDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos