BERNAL CEREZO EVARISTO
Informe ejecutivo de BERNAL CEREZO EVARISTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERNAL CEREZO EVARISTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORIA ADMINISTRATIVA BERNAL 2022 SLP | Apoderado | 07/07/2022 | |
ASESORES SANCER SL | Apoderado | 04/02/2022 | |
GESTORIA ROSELLO AUTOGESTION SLP | Apoderado | 17/12/2013 |
VINCULACIONES DE BERNAL CEREZO EVARISTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAL CEREZO EVARISTO
Empresa: GESTORIA BERNAL 2022 SLP
Apoderado
- Bernal Cerezo Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43732 , F 109, S 8, H M 771898, I/A 2 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Empresa: ASESORES SANCER SL
Apoderado
- Bernal Cerezo Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36364 , F 141, S 8, H M 653305, I/A 3 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Empresa: ASESORES SANCER SL
Administrador Solidario
- Bernal Cerezo Evaristo
- Ortega Sanchez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36364 , F 141, S 8, H M 653305, I/A 2 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-28
Empresa: ASESORES SANCER SL
Administrador Solidario
- Bernal Cerezo Evaristo
- Ortega Sanchez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36364 , F 138, S 8, H M 653305, I/A 1 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Empresa: GESTORIA ROSELLO AUTOGESTION SLP
Apoderado
- Bernal Cerezo Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30654 , F 70, S 8, H M 551620, I/A 2 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Información de BERNAL CEREZO EVARISTO
Mostramos los datos de BERNAL CEREZO EVARISTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAL CEREZO EVARISTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos