BERNADET PRATS MONTSERRAT
Informe ejecutivo de BERNADET PRATS MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERNADET PRATS MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPORT'S GLOBE TOTAL SL | Administrador Unico | 24/02/2016 | 09/08/2019 |
SPORT'S GLOBE TOTAL SL | Liquidador | 09/08/2019 | 09/08/2019 |
NUTRITAPE SL | Administrador Solidario | 23/06/2015 | 08/11/2016 |
VINCULACIONES DE BERNADET PRATS MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNADET PRATS MONTSERRAT
Empresa: SPORT'S GLOBE TOTAL SL
Liquidador
- Bernadet Prats Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45228 , F 199, S 8, H B 481096, I/A 4 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Empresa: SPORT'S GLOBE TOTAL SL
Administrador Unico
- Bernadet Prats Montserrat
Liquidador
- Bernadet Prats Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45228 , F 199, S 8, H B 481096, I/A 4 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Empresa: NUTRITAPE SL
Administrador Solidario
- Bernadet Prats Montserrat
- Haba Cardo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44884 , F 56, S 8, H B 470324, I/A 2 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
Empresa: SPORT'S GLOBE TOTAL SL
Administrador Unico
- Bernadet Prats Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45228 , F 198, S 8, H B 481096, I/A 1 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08
Empresa: NUTRITAPE SL
Administrador Solidario
- Bernadet Prats Montserrat
- Haba Cardo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44884 , F 55, S 8, H B 470324, I/A 1 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-08
Información de BERNADET PRATS MONTSERRAT
Mostramos los datos de BERNADET PRATS MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNADET PRATS MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos