BERNAD PEREZ SANTIAGO JOSE
Informe ejecutivo de BERNAD PEREZ SANTIAGO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNAD PEREZ SANTIAGO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENASQUE GESTION Y DESARROLLO SL | Apoderado Solidario | 15/07/2010 | |
HABITAT DELICIAS SL | Apoderado Solidario | 22/06/2010 |
VINCULACIONES DE BERNAD PEREZ SANTIAGO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAD PEREZ SANTIAGO JOSE
Empresa: PROMOCIONES NUEVA CASTANESA SL
Apoderado Solidario
- Bernad Perez Felix
- Bernad Perez Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 187, S 8, H Z 49775, I/A 4 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-50
Empresa: PROMOCIONES NUEVA CASTANESA SL
Apoderado Solidario
- Bernad Perez Felix
- Bernad Perez Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 186, S 8, H Z 49775, I/A 3 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-50
Empresa: PROMOCIONES NUEVA CASTANESA SL
Administrador Unico
- Bernad Perez Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 186, S 8, H Z 49775, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-50
Empresa: BENASQUE GESTION Y DESARROLLO SL
Apoderado Solidario
- Bernad Perez Felix
- Bernad Perez Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3790 , F 102, S 8, H Z 50427, I/A 2 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-50
Empresa: HABITAT DELICIAS SL
Apoderado Solidario
- Bernad Perez Felix
- Bernad Perez Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785 , F 97, S 8, H Z 50336, I/A 2 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-50
Empresa: PROMOCIONES NUEVA CASTANESA SL
Administrador Unico
- Bernad Perez Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 185, S 8, H Z 49775, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-50
Información de BERNAD PEREZ SANTIAGO JOSE
Mostramos los datos de BERNAD PEREZ SANTIAGO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAD PEREZ SANTIAGO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos