BERNAD MAÑOGIL IRENE
Informe ejecutivo de BERNAD MAÑOGIL IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERNAD MAÑOGIL IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA SEDNI | Apoderado Solidario | 12/01/2022 | |
SA SEDNI | Apoderado Solidario | 03/06/2020 |
VINCULACIONES DE BERNAD MAÑOGIL IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAD MAÑOGIL IRENE
Empresa: SA SEDNI
Consejero Delegado Mancomunado
- Bernad Mañogil Irene
- Valls Martinez Vicente Luis
Consejero
Presidente
Secretario
- Bernad Mañogil Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 23501, I/A 22 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-03
Empresa: SA SEDNI
Consejero Delegado Mancomunado
- Bernad Mañogil Irene
- Valls Martinez Vicente Luis
Consejero
Presidente
Secretario
- Bernad Mañogil Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 181, S 8, H A 23501, I/A 19 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-03
Empresa: SA SEDNI
Consejero
- Bernad Mañogil Irene
- Garcia Cordoba Jose Miguel
- Valls Martinez Vicente Luis
Presidente
Secretario
- Bernad Mañogil Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 181, S 8, H A 23501, I/A 19 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-03
Empresa: SA SEDNI
Apoderado Solidario
- Bernad Mañogil Irene
- Garcia Cordoba Jose Miguel
- Valls Martinez Vicente Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 181, S 8, H A 23501, I/A 18 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-03
Empresa: SA SEDNI
Apoderado Solidario
- Bernad Mañogil Irene
- Garcia Cordoba Jose Miguel
- Valls Martinez Vicente Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 180, S 8, H A 23501, I/A 16 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-03
Empresa: SA SEDNI
Consejero
- Bernad Mañogil Irene
- Garcia Cordoba Jose Miguel
- Valls Martinez Vicente Luis
Presidente
Secretario
- Bernad Mañogil Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 180, S 8, H A 23501, I/A 15 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-03
Información de BERNAD MAÑOGIL IRENE
Mostramos los datos de BERNAD MAÑOGIL IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAD MAÑOGIL IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos