BERNAD ENCUENTRA JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de BERNAD ENCUENTRA JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNAD ENCUENTRA JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACHA INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 19/04/2010 |
VINCULACIONES DE BERNAD ENCUENTRA JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAD ENCUENTRA JOSE MIGUEL
Empresa: EBIZTOOL SL
Administrador Solidario
- Bernad Encuentra Jose Miguel
- Saz Izquierdo Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 30, S 8, H Z 29411, I/A 4 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-50
Empresa: ACHA INSTALACIONES SA
Administrador Unico
- Bernad Encuentra Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901 , F 196, S 8, H Z 18133, I/A 6 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-50
Empresa: ACHA INSTALACIONES SA
Administrador Unico
- Bernad Encuentra Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901 , F 196, S 8, H Z 18133, I/A 5 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-50
Empresa: ACHA INSTALACIONES SA
Administrador Solidario
- Bernad Encuentra Jose Miguel
- Perez Vera Alberto Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901 , F 196, S 8, H Z 18133, I/A 5 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-50
Información de BERNAD ENCUENTRA JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de BERNAD ENCUENTRA JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAD ENCUENTRA JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos