BERNABEU PEREZ RAFAEL FRANCISCO
Informe ejecutivo de BERNABEU PEREZ RAFAEL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNABEU PEREZ RAFAEL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAMSOMARA SL | Consejero Delegado | 16/12/2021 | |
RAMASOMAN SL | Consejero Delegado Solidario | 16/12/2021 | |
INSTITUTO BERNABEU SL | Consejero Delegado | 16/12/2021 | |
INSTITUTO BERNABEU SL | Presidente | 07/02/2019 | |
INSTITUTO BERNABEU SL | Consejero | 07/02/2019 | |
RAMASOMAN SL | Presidente | 29/01/2019 | |
RAMASOMAN SL | Consejero | 29/01/2019 | |
NAMSOMARA SL | Presidente | 29/01/2019 | |
NAMSOMARA SL | Consejero | 29/01/2019 | |
INSTITUTO BERNABEU PALMA DE MALLORCA SL | Administrador Unico | 13/06/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BERNABEU PEREZ RAFAEL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNABEU PEREZ RAFAEL FRANCISCO
Empresa: RAMASOMAN SL
Consejero
- Bernabeu Garcia Andrea
- Bernabeu Garcia Somnica
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
- Garcia Llopis Maria Luisa
Presidente
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 120, S 8, H A 55171, I/A 16 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: RAMASOMAN SL
Consejero Delegado Solidario
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
- Garcia Llopis Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 120, S 8, H A 55171, I/A 16 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: RAMASOMAN SL
Consejero Delegado Solidario
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
- Garcia Llopis Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 120, S 8, H A 55171, I/A 16 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: NAMSOMARA SL
Consejero
- Bernabeu Garcia Andrea
- Bernabeu Garcia Somnica
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
- Garcia Llopis Maria Luisa
Presidente
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 55, S 8, H A 120892, I/A 18 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: NAMSOMARA SL
Consejero Delegado
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 55, S 8, H A 120892, I/A 18 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: NAMSOMARA SL
Consejero Delegado
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 55, S 8, H A 120892, I/A 18 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: INSTITUTO BERNABEU SL
Consejero
- Bernabeu Garcia Andrea
- Bernabeu Garcia Somnica
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
- Garcia Llopis Maria Luisa
Presidente
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 63, S 8, H A 55169, I/A 23 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: INSTITUTO BERNABEU SL
Consejero Delegado
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 63, S 8, H A 55169, I/A 23 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: INSTITUTO BERNABEU SL
Consejero Delegado
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 63, S 8, H A 55169, I/A 23 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: INSTITUTO BERNABEU SL
Consejero Delegado
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
Consejero
- Bernabeu Garcia Andrea
- Bernabeu Garcia Somnica
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
- Garcia Llopis Maria Luisa
- Llacer Aparicio Joaquin
Presidente
- Bernabeu Perez Rafael Francisco
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 63, S 8, H A 55169, I/A 19 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-03
VER MAS ACTOS
Información de BERNABEU PEREZ RAFAEL FRANCISCO
Mostramos los datos de BERNABEU PEREZ RAFAEL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNABEU PEREZ RAFAEL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos