BERNABEU FERRAS VICENTE
Informe ejecutivo de BERNABEU FERRAS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERNABEU FERRAS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES GENERALES NIEBE SL | Administrador Solidario | 10/08/2015 | |
FORMULATE NORTEC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/11/2010 | |
FORMULATE NORTEC SL | Vicepresidente | 04/11/2010 | |
FORMULATE NORTEC SL | Consejero | 04/11/2010 |
VINCULACIONES DE BERNABEU FERRAS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNABEU FERRAS VICENTE
Empresa: ALAFINTEX SA
Consejero Delegado Solidario
- Bernabeu Ferras Vicente
- Cayuela Verges Joaquin
- Tallon Zafra Serafin
Consejero
- Bernabeu Ferras Vicente
- Cayuela Verges Joaquin
- Tallon Zafra Serafin
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bernabeu Ferras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11283 , F 185, S 8, H M 177374, I/A 2 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-28
Empresa: DISTRIBUCIONES GENERALES NIEBE SA
Administrador Solidario
- Bernabeu Ferras Vicente
- Garcia De Gracia Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 92, S 8, H B 72644, I/A 10 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-08
Empresa: DISTRIBUCIONES GENERALES NIEBE SA
Administrador Unico
- Bernabeu Ferras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 92, S 8, H B 72644, I/A 10 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-08
Empresa: DUPLICO LOGISTICA SL
Consejero Delegado
- Bernabeu Ferras Vicente
Consejero
- Bernabeu Ferras Vicente
- Bernabeu Garcia Gloria
- Marroquin Sagales Juan
- Tallon Zafra Serafin
Presidente
- Bernabeu Ferras Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42120 , F 178, S 8, H B 400650, I/A 6 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Empresa: DUPLICO 2000 SL
Consejero Delegado
- Bernabeu Ferras Vicente
Consejero
- Bernabeu Ferras Vicente
- Bernabeu Garcia Gloria
- Marroquin Sagales Juan
- Tallon Zafra Serafin
Presidente
- Bernabeu Ferras Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38527 , F 107, S 8, H B 199663, I/A 33 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-08
Empresa: DISTRIBUCIONES GENERALES NIEBE SA
Administrador Unico
- Bernabeu Ferras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 91, S 8, H B 72644, I/A 9 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08
Empresa: DISTRIBUCIONES GENERALES NIEBE SA
Administrador Unico
- Bernabeu Ferras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 91, S 8, H B 72644, I/A 9 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08
Empresa: DUPLICO 2000 SL
Auditor
Consejero Delegado
- Bernabeu Ferras Vicente
Consejero
- Bernabeu Ferras Vicente
- Bernabeu Garcia Gloria
- Marroquin Sagales Juan
- Tallon Zafra Serafin
Presidente
- Bernabeu Ferras Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38527 , F 105, S 8, H B 199663, I/A 31 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
Empresa: DUPLICO 2000 SL
Consejero Delegado
- Bernabeu Ferras Vicente
Consejero
- Bernabeu Ferras Vicente
- Bernabeu Garcia Gloria
- Marroquin Sagales Juan
- Tallon Zafra Serafin
Presidente
- Bernabeu Ferras Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38527 , F 105, S 8, H B 199663, I/A 31 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
Empresa: FORMULATE NORTEC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernabeu Ferras Vicente
- Cayuela Verges Joaquin
- Tallon Zafra Serafin
Consejero
- Bernabeu Ferras Vicente
- Cayuela Verges Joaquin
- Tallon Zafra Serafin
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bernabeu Ferras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28219 , F 50, S 8, H M 508276, I/A 1 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
VER MAS ACTOS
Información de BERNABEU FERRAS VICENTE
Mostramos los datos de BERNABEU FERRAS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNABEU FERRAS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos